En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Felipe IV (1605-1665, rey de España)
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Cartas de los embajadores plenipotenciarios del emperador Fernando II y de otros ministros de Münster y Osnabrück enviadas a Gaspar de Braca...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1649-01-29 / 1649-07-09
Signatura: FRIAS,C.55,D.1
Cartas de los estados generales de las provincias de Holanda, de Juan Friquet, del consejero Stokmans y de otros ministros del rey Felipe IV...
Fechas: 1648-06-30 / 1649-04-28
Signatura: FRIAS,C.53,D.1
Cartas del Conde de Lamberg, de Juan Friquet, ministro del rey Felipe IV, y de demás ministros y plenipotenciarios del emperador en los Cong...
Fechas: 1648-04-08 / 1648-06-30
Signatura: FRIAS,C.50,D.1
Cartas del Condestable de Castilla [Iñigo Melchor Fernández de Velasco, VII Duque de Frías], del [VIII] Conde de Oñate [Iñigo Vélez Ladrón d...
Fechas: 1647-01-02 / 1647-03-31
Signatura: FRIAS,C.41,D.1
Cartas del embajador Antonio Brum, plenipotenciario del rey Felipe IV, a Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, durante su a...
Fechas: 1649-06-18 / 1649-12-29
Signatura: FRIAS,C.57,D.2
Cartas del embajador Antonio Brum, plenipotenciario del rey Felipe IV, enviadas a Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, en ...
Fechas: 1648-06-23 / 1648-09-28
Signatura: FRIAS,C.51,D.1
Correspondencia entre Felipe Le Roy, consejero enviado a Holanda, Luis de Portugal y Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, ...
Fechas: 1647-01-01 / 1647-12-23
Signatura: FRIAS,C.40,D.1
Licencia otorgada por el rey Felipe IV para que las parroquias de la Baronía de Parcent, de Benigembla y de Bernisa puedan enajenar hasta mi...
Fechas: 1623-11-08
Signatura: PARCENT,C.46,D.6
Memoria de los servicios prestados por Pedro de Castro Cárdenas a Manuel de Ugarte en Nápoles.
Fechas: 1661-02-15 / 1702-03-03
Signatura: VILLAGONZALO,C.39,D.33
Memorial de Antonio Fernández de Córdoba, [VII] duque de Sessa, solicitando al rey [Felipe IV] que nombre a un consejero para administrar ju...
Fechas: 1628-05-22
Signatura: BAENA,C.23,D.54
Papeles diversos sobre asuntos que ocurrieron durante el tiempo que Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, estuvo en Brusela...
Fechas: 1648-01-01 / 1650-12-31
Signatura: FRIAS,C.59,D.2
Pleito seguido en la Real Audiencia de Aragón entre el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y el Convento de San Miguel de los R...
Fechas: 1683-01-01 / 1684-12-31
Signatura: PARCENT,C.166,D.2
Real Cédula de Felipe IV a favor de [Jaime Manrique de Cárdenas, V] duque de Maqueda, por la que confirma dos provisiones anteriores que aut...
Fechas: 1652-08-10
Signatura: BAENA,C.25,D.1
Real Provisión de Felipe IV dando licencia al monasterio de Nuestra señora de las Fuentes para que se efectúe la venta de la baronía de Parc...
Fechas: 1636-01-29
Signatura: PARCENT,C.46,D.4
Título de nobleza concedido a Gaspar Tárrega, doctor de la Audiencia de Valencia, por el rey Felipe IV. Acompañado por el nombramiento de R...
Fechas: 1626-08-26
Signatura: PARCENT,C.44,D.1
Archivo Histórico de la Nobleza (15)
Digitalizadas (15)
Unidad Documental Simple (15)
S.XVII (15)
Latín (15)
Alfabeto latino (15)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: