|
Concesión otorgada por Felipe IV, rey de España, de titulo de Virrey de Nápoles a Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, [V duque de Medina de Ri... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1644-04-23 Signatura: OSUNA,CP.107,D.6 |
|
Convocatoria de cortes realizada por Felipe IV a Alonso Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, para las cortes de los reinos de Aragón y de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1640-01-28 Signatura: OSUNA,C.645,D.8 |
|
Convocatoria de cortes realizada por Felipe IV a Alonso Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, para las cortes de los reinos de Aragón y de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1640-01-28 Signatura: OSUNA,CP.123,D.25 |
|
Convocatoria de cortes realizada por Felipe IV a Alonso Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, para las cortes de los reinos de Aragón y de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1640-09-01 Signatura: OSUNA,CP.123,D.24 |
|
Convocatoria de cortes realizada por Felipe IV a Alonso Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, para las cortes de los reinos de Aragón y de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1640-09-01 Signatura: OSUNA,C.645,D.7 |
|
Correspondencia sobre la pretensión de los nobles de la villa de Elche (Alicante) de entrar en el concejo [municipal] y tener oficios en dic... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1646-10-31 / 1646-11-17 Signatura: BAENA,C.171,D.125 |
|
Discurso del doctor Luis de Casanate para que Felipe IV no entregue el cargo de vicecanciller del Consejo de Aragón a quien no pertenezca al... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1621 Signatura: OSUNA,C.572,D.47-48 |
|
Documentación relativa al pleito mantenido entre el prior del Convento de la Santísima Trinidad de Ronda (Málaga), Juan de Ribera, procurado... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1645-03-05 / 1722-10-30 Signatura: OSUNA,C.158,D.17-60 |
|
Nombramiento de consejero del rey concedido por rey Felipe IV a Miguel Pérez de Olivar. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1626-07-23 / 1626-09-17 Signatura: GANDIA,C.1,D.21-22 |
|
Nombramiento de Felipe IV al [IV] duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, como lugarteniente, capitán general y virrey del Reino de Valencia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1642-11-19 / 1642-11-24 Signatura: OSUNA,C.126,D.74-81 |
|
Cartas de los embajadores plenipotenciarios del emperador Fernando II y de otros ministros de Münster y Osnabrück enviadas a Gaspar de Braca... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-01-29 / 1649-07-09 Signatura: FRIAS,C.55,D.1 |
|
Cartas de los estados generales de las provincias de Holanda, de Juan Friquet, del consejero Stokmans y de otros ministros del rey Felipe IV... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-06-30 / 1649-04-28 Signatura: FRIAS,C.53,D.1 |
|
Cartas del Conde de Lamberg, de Juan Friquet, ministro del rey Felipe IV, y de demás ministros y plenipotenciarios del emperador en los Cong... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-04-08 / 1648-06-30 Signatura: FRIAS,C.50,D.1 |
|
Cartas del Condestable de Castilla [Iñigo Melchor Fernández de Velasco, VII Duque de Frías], del [VIII] Conde de Oñate [Iñigo Vélez Ladrón d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-01-02 / 1647-03-31 Signatura: FRIAS,C.41,D.1 |
|
Cartas del embajador Antonio Brum, plenipotenciario del rey Felipe IV, a Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, durante su a... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-06-18 / 1649-12-29 Signatura: FRIAS,C.57,D.2 |
|
Cartas del embajador Antonio Brum, plenipotenciario del rey Felipe IV, enviadas a Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, en ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-06-23 / 1648-09-28 Signatura: FRIAS,C.51,D.1 |
|
Convocatoria de Felipe IV, dirigida a Pedro de Urriés Arbea y Navarra [IX señor de la Peña, XII barón de Ayerbe] para que concurra a las cor... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1625-12-17 Signatura: VILLAPADIERNA,C.15,D.8 |
|
Convocatoria de Felipe IV, dirigida a Pedro de Urríes Arbea y Navarra [IX señor de la Peña, XII barón de Ayerbe] para que concurra a las cor... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1632-06-05 Signatura: VILLAPADIERNA,C.15,D.9 |
|
Correspondencia entre Felipe Le Roy, consejero enviado a Holanda, Luis de Portugal y Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-01-01 / 1647-12-23 Signatura: FRIAS,C.40,D.1 |
|
Felipe III y Felipe IV conceden a Francisco Pacheco una renta anual mientras sirviere el oficio de regente de la cancillería de Cerdeña, y u... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1617-08-07 / 1622-11-02 Signatura: FRIAS,C.698,D.20-21 |
|
Licencia otorgada por el rey Felipe IV para que las parroquias de la Baronía de Parcent, de Benigembla y de Bernisa puedan enajenar hasta mi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1623-11-08 Signatura: PARCENT,C.46,D.6 |
|
Memoria de los servicios prestados por Pedro de Castro Cárdenas a Manuel de Ugarte en Nápoles. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1661-02-15 / 1702-03-03 Signatura: VILLAGONZALO,C.39,D.33 |
|
Memorial de Antonio Fernández de Córdoba, [VII] duque de Sessa, solicitando al rey [Felipe IV] que nombre a un consejero para administrar ju... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1628-05-22 Signatura: BAENA,C.23,D.54 |
|
Papeles diversos sobre asuntos que ocurrieron durante el tiempo que Gaspar de Bracamonte Guzmán, [III] Conde de Peñaranda, estuvo en Brusela... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-01-01 / 1650-12-31 Signatura: FRIAS,C.59,D.2 |
|
Pleito seguido en la Real Audiencia de Aragón entre el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y el Convento de San Miguel de los R... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1683-01-01 / 1684-12-31 Signatura: PARCENT,C.166,D.2 |