En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Isla de León (Cádiz, España)
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Comisión otorgada por Rodrigo Ponce de León, IV duque de Arcos, a Gaspar de Peñalosa y Sandoval para medir las heredades de la Isla de León ...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1635-04-11 / 1635-04-13
Signatura: OSUNA,C.163,D.113-114
Documentos referentes a la administración de las rentas de la hacienda del [V] duque de Arcos que llevó Gaspar de Morales y Quintanilla en I...
Fechas: 1671-10-15 / 1673-05-20
Signatura: OSUNA,C.163,D.92-99
Documentos referentes a las cuentas que se tomaron a Alonso González de Albelda, alcalde y corregidor de Isla de León, de los años que estuv...
Fechas: 1645-09-15 / 1669-12-31
Signatura: OSUNA,C.163,D.80-90
Documentos referentes al abintestato de Juan García Bernal, vecino de Isla de León (Cádiz), que trataron Francisco Colón y Lariategui, juez ...
Fechas: 1700-12-11 / 1703-09-10
Signatura: OSUNA,C.163,D.44-61
Documentos referentes al arrendamiento de los caños de pesquería y pastos de Isla de León (Cádiz).
Fechas: 1689-04-26 / 1703-09-13
Signatura: OSUNA,C.163,D.69-70
Documentos referentes al arrendamiento de ventas, pastos, abrevaderos y tierras de Isla de León (Cádiz).
Fechas: 1671-08-28 / 1684-06-26
Signatura: OSUNA,C.163,D.71-76
Instrucción dada por la Contaduría del [IV] duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, para que se elaboraran las cuentas sobre las rentas que s...
Fechas: 1649-07-17
Signatura: OSUNA,C.143,D.59
Testimonio de la toma de posesión de la Isla de Cádiz en nombre de Joaquín Ponce de León, [VII] duque de Arcos, como sucesor de su padre Man...
Fechas: 1694-02-12
Signatura: OSUNA,C.163,D.34-35
Testimonio de la toma de posesión de la Isla de León por parte de Rodrigo Ponce de León, IV duque de Arcos, como sucesor de su padre Rodrigo...
Fechas: 1630-03-09
Signatura: OSUNA,C.163,D.116-117
Testimonio de los tributos que se pagaban a la hacienda del duque de Arcos en Isla de León (Cádiz), y sobre las cuentas que llevó Alonso Gon...
Fechas: 1649-09-08
Signatura: OSUNA,C.163,D.106-107
Testimonio de varias escrituras de arrendamiento de la venta, carnicería y mesón de la Isla de León a favor de Bartolomé de Puerta y de Dieg...
Fechas: 1631-04-30 / 1666-11-29
Signatura: OSUNA,C.163,D.100-103
Cuenta de cargo y data que se hizo a Alonso González de Albelda, alcaide de la Isla de León, de los tributos y rentas del [IV] duque de Arco...
Fechas: 1656-08-20
Signatura: OSUNA,C.163,D.105
Documentos referentes al abintestato de Manuel Díaz de Nación, portugués, vecino de Isla de León, por los que se declaró pertenecer al duque...
Fechas: 1699-05-08
Signatura: OSUNA,C.163,D.62
Documentos referentes al arrendamiento de los pastos, hierbas, caños de pesquería, mesones, etc., de la Isla de León (Cádiz), y del pleito q...
Fechas: 1690-03-20 / 1692-06-21
Signatura: OSUNA,C.163,D.64-68
Relación de las personas que han hecho reconocimiento de censo sobre ciertas heredades y tierras en la Isla de León (Cádiz) a favor del [IV]...
Fechas: 1635-04-01 / 1635-04-30
Signatura: OSUNA,C.163,D.115
Relación de los censos que tiene la hacienda del [VI] duque de Arcos en la Isla de León (Cádiz) y medida que hizo Pedro Ramírez de Cartagena...
Fechas: 1684-06-23
Signatura: OSUNA,C.163,D.77
Testimonio de la toma de posesión de la Isla de León (Cádiz), con su castillo, término y jurisdicción, en nombre de Manuel Ponce de León, [V...
Fechas: 1673-10-30
Signatura: OSUNA,C.163,D.91
Testimonio de la toma de posesión de la Isla de León, con su castillo, en nombre de Francisco Ponce de León, [V] duque de Arcos, como suceso...
Fechas: 1659-02-16
Signatura: OSUNA,C.163,D.104
Testimonio de la visita, reconocimiento y medida por Pedro Ramírez de Cartagena, de orden del [VI] duque de Arcos, [Manuel Ponce de León], d...
Fechas: 1680-08-27 / 1680-09-05
Signatura: OSUNA,C.163,D.79
Testimonio de las cantidades de dinero que pertenecen a la hacienda del [VI] duque de Arcos, [Manuel Ponce de León], de las rentas decimales...
Fechas: 1684-01-01 / 1684-12-31
Signatura: OSUNA,C.163,D.78
Testimonio de lo que tocó percibir al [IV] duque de Arcos por los repartimientos de las rentas decimales de la Isla de León, desde el año 16...
Fechas: 1645-05-16 / 1648-10-01
Signatura: OSUNA,C.163,D.108-112
Testimonio de los autos que se hicieron sobre las posesiones que tocan al [VII] duque de Arcos, Joaquín Ponce de León, en Isla de León (Cádi...
Fechas: 1695-08-19
Signatura: OSUNA,C.163,D.63
Archivo Histórico de la Nobleza (22)
Digitalizadas (22)
S.XVII (22)
Español (22)
Alfabeto latino (22)
Humanística (22)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: