|
Acta de toma de posesión de la dehesa "Don Vidal Labrado", conocida como "Don Vidal de Arriba", en Cáceres, propiedad del [II] conde de Torr... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1807-06-01 / 1807-06-30 Signatura: VALENCIA,C.5,D.7 |
|
Certificacion de Francico Antonio Montes, intendente de la Casa Real, sobre la concesión y juramento del oficio de Gentilhombre de Cámara de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1815-06-21 / 1839-07-08 Signatura: BAENA,C.220,D.99-129 |
|
Certificados de las actas de escrutinio de las elecciones de Diputado a Cortes, y certificados de los juramentos y tomas de posesión de Rafa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1863-01-01 / 1884-12-31 Signatura: SOMERUELOS,C.16,D.21-22 |
|
Comandante general de Aragón. Artículos, discursos y obras literarias. Proclamas de toma de posesión y de despedida. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1822-02-01 / 1822-10-31 Signatura: MENDIGORRIA,C.355,D.101-110 |
|
Comunicaciones de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, a Francisco de Borja Queipo de Llano, [VIII] conde de Toreno, en relación a s... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1880-11-02 / 1886-01-14 Signatura: TORENO,C.48,D.230-237 |
|
Copia testimoniada de que Manuel Vallejo Cueto, administrador de Cristóbal Fernández de Córdoba Rojas, [VIII] conde de Luque, inició en 1833... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1862-01-01 / 1870-12-31 Signatura: LUQUE,C.100,D.122-123 |
|
Copias del acta de toma de posesión dada el 5 de febrero de 1825 a José González Maldonado Martinez Bermúdez, como marido de María de la Con... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1825-06-02 / 1842-08-01 Signatura: GRIEGOS,C.6,D.14-16 |
|
Diligencias de la posesión de las rentas y derechos de la villa de Arévalo (Ávila), efectuada el 28 de septiembre de 1844 en nombre de Maria... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1844-09-25 / 1857-06-27 Signatura: OSUNA,C.200,D.33-34 |
|
Diligencias de posesión de los derechos y rentas de la administración de Paradas (Sevilla) dada a Pedro de Alcántara Téllez-Girón, [XI] duqu... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1834-10-08 / 1834-10-22 Signatura: OSUNA,C.200,D.18-19 |
|
Diligencias de posesión del condado de Siruela en favor de José María de la Cueva, [XIV] Duque de Alburquerque y conde de Siruela, por defun... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1803-01-01 / 1808-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.100,D.22 |
|
Diligencias de toma de posesión por José González Maldonado Martínez Bermúdez, de todos los mayorazgos de la familia Caniego de Guzmán que p... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1825-02-04 / 1825-04-27 Signatura: GRIEGOS,C.6,D.1 |
|
Documentación relativa a Manuel Cachón [Álvarez] en el desempeño de sus funciones como Aforador de los Derechos de Consumo (1861-1867), Depo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1859-03-10 / 1871-05-17 Signatura: TORENO,C.70,D.77-223 |
|
Documentos que acreditan la toma de posesión en comisión por Joaquín de Cengutita y Bengoa de las villas de Roa y Cervera del río Pisuerga e... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1801-01-01 / 1801-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.100,D.17 |
|
Documentos referentes al título de propiedad del donadío de Ortejicar (Málaga), deslinde de dicho donadío, tomas de posesión, etc. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1849-01-01 / 1871-12-31 Signatura: OSUNA,C.95,D.34-37 |
|
Expediente sobre la posesión del monte de Espino Arcillo en el término de Salamanca por [Cristóbal Fernández de Córdoba Rojas XII marqués de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1842-04-10 / 1842-11-16 Signatura: LUQUE,C.648,D.163-167 |
|
Nombramiento y toma de posesión del título de alcaide mayor de la alcazaba de la ciudad de Almería concedido por el rey Fernando VII a favor... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1817-06-17 / 1817-11-18 Signatura: BAENA,C.128,D.29-32 |
|
Pedimento presentado ante Antonio Andrés García, escribanos públicos del número de Garganta la Olla, de Ramón Pérez en nombre del conde de H... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1812-12-02 / 1813-03-17 Signatura: FRIAS,C.1883,D.112-113 |
|
Real Cédula de Fernando VII confirmando el título de regidor perpetuo de la ciudad de Ciudad Real y la cantidad a percibir de Antonio Palaci... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1817-09-05 / 1821-06-14 Signatura: FUENTE PELAYO,C.1,D.27 |
|
Toma de posesión de la administración de los estados de Mina, Siruela y otros por Felipe Carlos Osorio de la Cueva, [VI] Conde de Cervellón,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1811-01-01 / 1815-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.100,D.24 |
|
Toma de posesión de la villa de Valverde, en Cuenca, como parte del condado de Siruela por el duque de Alburquerque, marqués de la Mina. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1801-01-01 / 1802-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.100,D.18 |
|
Toma de posesión de los bienes del Estado de Osuna por parte de Francisco de Borja Téllez-Girón, [X] duque de Osuna, tras la muerte de su pa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1807-01-01 / 1807-12-31 Signatura: OSUNA,C.29,D.44-63 |
|
Toma de posesión de los mayorazgos por parte de José Fernández de Pinedo Velasco, como conde de Villanueva de Perales de Milla. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1803-10-04 / 1803-10-15 Signatura: PERALES DEL RIO,C.82,D.2-4 |
|
Toma de posesión del condado de Pezuela de las Torres a favor de Felipe Carlos Osorio, [VI] conde de Cervellón, en nombre de su hijo Felipe ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1814-01-01 / 1826-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.100,D.26 |
|
Toma de posesión por José María de la Cueva y Velasco, [XIV] duque de Alburquerque, del estado de Siruela por fallecimiento de su padre Migu... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1801-01-01 / 1804-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.100,D.19 |
|
Autos para la toma de posesión de la encomienda de la villa de Medina de las Torres (Badajoz) por parte de José Miguel de Pinedo, [III] marq... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1802-10-18 / 1802-10-27 Signatura: PERALES DEL RIO,C.80,D.3 |