|
Acta de la toma de posesión de la villa y baronía de Aspe por Joaquín Ponce de León [Lancáster, VII] duque de Arcos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1705-04-22 Signatura: BAENA,C.165,D.25 |
|
Acta de la toma de posesión de la villa y del marquesado de Elche otorgada a favor de Joaquín Ponce de León Lancáster, [VII duque de Arcos]. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1705-04-07 Signatura: BAENA,C.338,D.22 |
|
Acta de la toma de posesión de la villa y del marquesado de Elche otorgada a favor de Manuel Ponce de León, [IX duque de Arcos]. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1743-11-04 Signatura: BAENA,C.338,D.23 |
|
Acta de la toma de posesión de la villa y del señorío de Crevillente otorgada a favor de Joaquín Ponce de León Lancáster, [VII duque de Arco... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1705-04-18 Signatura: BAENA,C.338,D.21 |
|
Acta de la toma de posesión de los mayorazgos de Carvajal y de Moctezuma por María Manuela Moctezuma Pacheco, [X] marquesa de Cerralbo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1722-05-22 / 1752-05-31 Signatura: FUENRUBIA,C.3,D.89 |
|
Acta de la toma de posesión de un solar en la ciudad de Alicante, otorgada a favor de Joaquín Ponce de León Lancáster, [VII duque de Arcos]. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1727-07-04 Signatura: BAENA,C.338,D.132 |
|
Acta de toma de posesión de las propiedades en la Real Dehesa de la Serena, pertenecientes al marqués de Perales por el procurador del Conse... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1745-02-23 / 1745-02-28 Signatura: PERALES DEL RIO,C.56,D.2 |
|
Acta de toma de posesión de unas casas pertenecientes al mayorazgo de Villalba, situadas frente al Convento de San Ildefonso en la ciudad de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1704-12-30 Signatura: LUQUE,C.160,D.24 |
|
Acta de toma de posesión del patronato del Hospital del Rey (Toledo) por parte de Juan Isidro de la Palma Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1701-08-22 / 1701-08-22 Signatura: VILLAGONZALO,C.22,D.25 |
|
Acta de toma de posesión del vínculo y mayorazgo creado por Constantino Cernesio, [I] conde de Parcent, por parte de Josefa Cernesio, [IV] c... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1742-05-05 Signatura: PARCENT,C.105,D.15 |
|
Acta de toma de posesión otorgada a favor de Francisco Alfonso Pimentel Borja, [XI] conde-duque de Benavente, del señorío de Vilamarxant y d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1755-08-25 / 1755-08-25 Signatura: OSUNA,C.591,D.6 |
|
Actas de la toma de posesión realizada por Domingo Navarro Benítez, como apoderado de [Francisco de Paula Fernández de Córdoba Venegas, VI c... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1788-03-30 / 1788-03-31 Signatura: LUQUE,C.322,D.23 |
|
Actas de toma de posesión de los lugares que componen la Baronía de Parcent, por Josefa Cernesio y Guzmán y Joaquín de la Cerda, [IV] condes... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1742-01-01 / 1767-12-31 Signatura: PARCENT,C.44,D.5 |
|
Actas de toma de posesión por parte de Ana Dorotea Ordóñez López de Chaves, [VIII] marquesa de Cardeñosa y [(III)] marquesa de Algarinejo, d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1735-03-11 / 1735-04-16 Signatura: LUQUE,C.410,D.34 |
|
Actas de tomas de posesión de las villas de Méntrida (Toledo), Alamín, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado (Madrid) y en nombre de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1770-02-05 / 1770-02-16 Signatura: OSUNA,C.1747,D.58 |
|
Actas de tomas de posesión en nombre de Pedro de Alcántara Toledo Salm Salm, duque del Infantado, Méntrida (Toledo) y otras villas. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1790-06-14 / 1790-06-30 Signatura: OSUNA,C.1747,D.74 |
|
Adjudicación de la posesión de vivienda sita en Aranjuez a José Miguel de Pinedo González de Quijano, III marqués de Perales del Río y III m... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1797-10-21 Signatura: PERALES DEL RIO,C.7,D.4 |
|
Apeo, medida, deslinde y amojonamiento, hecho por Gaspar Frontaura Rodríguez del Castillo, corregidor de todas las villas del condado de Ure... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1772-01-07 Signatura: OSUNA,C.107,D.36 |
|
Auto de posesión de los patronatos fundados por Sebastián de la Palma y Juan Vázquez de Pineda, a favor de Nicolás Francisco de la Palma. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1707-11-03 / 1707-11-28 Signatura: VILLAGONZALO,C.165,D.22 |
|
Auto por el que se concede a Ignacio Ortiz de Luna, apoderado de los condes-duques de Benavente y Osuna, tomar posesión de las tierras y cas... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1789-05-11 Signatura: OSUNA,C.1699,D.81 |
|
Autos de la toma de posesión de Juan de Baquerizo, en nombre y como apoderado especial de Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba [Barradas, V... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1796-01-25 Signatura: LUQUE,C.753,D.8 |
|
Autos de la toma de posesión que realizó Andrés de Baena Hermoso, en su nombre y en virtud del poder dado a su favor por Francisco de Paula ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1785-10-07 Signatura: LUQUE,C.753,D.9 |
|
Autos de posesión de Cristóbal Fernández de Córdoba Barradas, [VII conde de Luque], de los bienes de Antequera (Málaga) por fallecimiento de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1796-01-23 Signatura: LUQUE,C.681,D.10 |
|
Autos de posesión de la villa de Tovar dada a la duquesa de Osuna y marquesa de Toral. Incluye escritura de reconocimiento de censo en 1794 ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1723-04-28 Signatura: FRIAS,C.1617,D.7 |
|
Autos de posesión de los mayorazgos que pertenecían a [Juan Andrés Fernández de Córdoba Morales, III] marqués de Algarinejo para su hijo Cri... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1743-05-06 Signatura: LUQUE,C.533,D.9 |