En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Ríos
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Autos iniciados a instancia de Egas Salvador Venegas de Córdoba Villegas, [III] conde de Luque, contra Juan Ruiz del Rosal y su mujer María ...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1694-06-12 / 1697-07-20
Signatura: LUQUE,C.135,D.4-21
Carta de [Gaspar de la Cerda Sandoval, VII] conde de Galve y virrey de Nueva España a su hermano, [Gregorio de Silva Mendoza, IX] duque del ...
Fechas: 1690-06-01 / 1690-06-30
Signatura: OSUNA,CT.55,D.54(1-5)
Ejecutoria original de Felipe IV, despachada por la Chancilleria de Granada, a favor del [III] duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, sobre ...
Fechas: 1624-10-31
Signatura: OSUNA,C.137,D.86
Escrituras de cesión de la propiedad y el uso de las aguas del torrente de Vall de Canyet, en el término de Badalona (Barcelona), otorgadas ...
Fechas: 1687-04-23 / 1688-06-18
Signatura: BAENA,C.162,D.111-113
Reparos de la barca de Portusa en el río Tajo.
Fechas: 1694-01-01 / 1697-12-31
Signatura: FRIAS,C.886,D.9-10
Toma de posesión en nombre de Joaquín Ponce de León [Lancáster, VII] duque de Arcos, como sucesor de su padre Manuel Ponce de León, [VI] duq...
Fechas: 1693-11-30 / 1694-01-21
Signatura: OSUNA,C.143,D.63
Toma de posesión en nombre de Manuel Ponce de León, [VI] duque de Arcos, como sucesor de Francisco Ponce de León, [V] duque de Arcos, de la ...
Fechas: 1673-10-14 / 1673-10-19
Signatura: OSUNA,C.143,D.60-62
Alegaciones y memoriales impresos que se refieren a la posesión del estado de Siruela y Roa, mayorazgo de Alcaraz, mayorazgo Ríos e Inestros...
Fechas: 1600-01-01 / 1699-12-31
Signatura: OSUNA,C.2298,D.1
Copia de una petición dada en nombre de Francisco Villapecellín al consistorio de la villa de Bonilla [de la Sierra (Ávila)], solicitando qu...
Fechas: 1649-01-22 / 1649-01-22
Signatura: VIVERO,C.52,D.25
Correspondencia e informes enviados por Francisco de Santoyo, sobre los pueblos de la zona entre el Jarama y el Henares, por el interés del ...
Fechas: 1627-01-01 / 1629-12-31
Signatura: FRIAS,C.636,D.119-129
Escritura de transacción entre la comunidad del convento Regina Coeli (Córdoba) y Andrés de Morales Padilla, regidor, para la reedificación ...
Fechas: 1630-04-18 / 1630-10-30
Signatura: LUQUE,C.60,D.72
Informe sobre los inconvenientes de la construcción de un molino de pan en la orilla del río Genil, que pretendía realizar Alonso Ruiz de Ca...
Fechas: 1650-01-01 / 1700-12-31
Signatura: LUQUE,C.194,D.69
Río Tajo y Merillos, en Talavera. Documentos varios, entre ellos: el arzobispo Carrillo concede autorización el 28 de noviembre de 1466 a Ju...
Fechas: 1345-01-01 / 1671-12-31
Signatura: FRIAS,C.1318,D.1
Testimonio dado por Marcos Triviño de Fonseca, escribano del número de Motril (Granada), de la aprobación de las cuentas de gastos y diligen...
Fechas: 1635-04-01 / 1635-04-14
Signatura: LUQUE,C.566,D.32
Volumen en folio, pergamino comprensivo del impreso siguiente: - Pleito del Duque del Infantado con Juan Velarde Calderón, señor de Calder...
Signatura: OSUNA,C.2276,D.2(103-153)
Archivo Histórico de la Nobleza (15)
S.XVII (15)
Alfabeto latino (15)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: