En el archivo: Archivo Histórico Nacional
Autoridad relacionada: SecretarÃa de Estado y del Despacho de Estado (España)
Tipo de relación con la Autoridad : Productor de
Carta del ministro de la legación del schah de Persia en Madrid al marqués de Lema, ministro de Estado, adjuntándole un ejemplar del "Libro ...
Archivo: Archivo Histórico Nacional
Fechas: 1920-11-12 / 1920-11-16
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.241
Carta del ministro de la legación persa en Constantinopla al ministro de estado español comunicándole la persecución de católicos en Persia ...
Fechas: 1912-02-18 / 1912-04-09
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.68
Comunicados y telegramas del ministro de Relaciones Exteriores persa y del ministro des Affaires Etrangères francés, al ministro de Estado, ...
Fechas: 1905-05-01 / 1907-05-08
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.14
Despacho nº 10 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, sobre la comparativa de los sueldos de otras legaciones...
Fechas: 1911-11-02 / 1911-11-23
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.22
Despacho nº 11 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, suplicando que de acuerdo con el reglamento se le envíe...
Fechas: 1912-01-16 / 1912-01-21
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.52
Despacho nº 17 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, sobre las medidas tomadas por el gobierno ante la cares...
Fechas: 1912-02-03 / 1912-02-21
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.57
Despacho nº 27 del ministro de España en Teherán al ministro de Estado, sobre la celebración del aniversario natalicio del Schah y del proto...
Fechas: 1915-07-10 / 1915-08-13
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.163
Despacho nº 28 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, sobre remisión de copias de la notas referentes al ulti...
Fechas: 1911-12-11 / 1911-12-27
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.39
Despacho nº 34 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, remitiendo copia de la nota enviada a los representante...
Fechas: 1912-03-30 / 1912-04-16
Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.67
Expediente sobre el nombramiento de Aníbal de Moya como cónsul general de la República Dominicana en Sevilla
Fechas: 1929-04-05 / 1929-11-05
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1299,Exp.23071
Expediente sobre el nombramiento de Eduardo García-Reboredo Ysla como cónsul de la República Dominicana en Villagarcía
Fechas: 1905-01-13 / 1905-03-15
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1254,Exp.20260
Expediente sobre el nombramiento de Félix Evaristo Mejía como ministro plenipotenciario de la República Dominicana.
Fechas: 1927 / 1929
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1212,Exp.18928
Expediente sobre el nombramiento de Francisco Pacheco como cónsul de la República Dominicana en el Puerto de Santa María
Fechas: 1903 / 1904
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1298,Exp.23063
Expediente sobre el nombramiento de José Luis Figuerola Gutiérrez como vicecónsul honorario de la República Dominicana en Málaga
Fechas: 1928 / 1941
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1286,Exp.21528
Expediente sobre el nombramiento de José Ramón Sanz como cónsul honorario de la República Dominicana en Alicante.
Fechas: 1927 / 1932
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1302,Exp.23204
Expediente sobre el nombramiento de Julio Fernández Grande como vicecónsul honorario de la República Dominicana en El Ferrol
Fechas: 1912 / 1913
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1286,Exp.21507
Expediente sobre el nombramiento de Manuel Amable Santamaría como cónsul de la República Dominicana en Vic.
Fechas: 1923 / 1929
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1300,Exp.23126
Expediente sobre el nombramiento de Olegario Riera Cifuentes como vicecónsul honorario de la República Dominicana en Madrid.
Fechas: 1928 / 1929
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1302,Exp.23227
Expediente sobre el nombramiento de Pedro M. Archambault como cónsul general de la República Dominicana en Barcelona.
Fechas: 1930-11-24 / 1930-12-30
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1302,Exp.23203
Expediente sobre el nombramiento de Pedro Saletas Capo como cónsul general de la República Dominicana en Palma de Mallorca.
Fechas: 1917 / 1918
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1302,Exp.23199
Expediente sobre el nombramiento de Ramón Álvarez Desangles como vicecónsul de la República Dominicana en Madrid.
Fechas: 1925 / 1933
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1214,Exp.18946
Expediente sobre la comunicación al Ministerio de Estado de España del nombramiento como encargado de negocios "ad interim" de la República ...
Fechas: 1915 / 1916
Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1178,Exp.17950
Archivo Histórico Nacional (22)
Digitalizadas (22)
Unidad Documental Compuesta (22)
S.XX (22)
Francés (22)
Alfabeto latino (22)
No informado (22)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: