En el archivo: Archivo Histórico Nacional
Autoridad relacionada: Nombramientos
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Ejército de la Derecha. Nombramientos
Archivo: Archivo Histórico Nacional
Fechas: 1808 / 1810
Personal
Fechas: 1814 / 1819
Diligencias para nombrar procurador en las causas del Convento de Santa Úrsula de Alcalá de Henares (Madrid) ante la Audiencia Escolástica d...
Fechas: 1816-11-27 / 1816-11-27
Signatura: UNIVERSIDADES,134,Exp.58
Diligencias sobre el nombramiento de Natalio de la Paz, canónigo de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares (Madrid), como nuevo vic...
Fechas: 1825-06-01 / 1825-06-03
Signatura: UNIVERSIDADES,333,Exp.41
Diligencias sobre el nombramiento provisional de Agustín Toribio González, abogado de los Reales Consejos y de la Universidad de Alcalá, com...
Fechas: 1804-11-16 / 1804-11-17
Signatura: UNIVERSIDADES,333,Exp.49
Diversos modelos impresos a rellenar para el nombramiento de sargentos y cabos de regimientos de Cataluña de los años 1821 y 1822
Fechas: 1821-08-01 / 1822-02-01
Signatura: DIVERSOS-COLECCIONES,162,N.5
El coronel del 2º regimiento de artillería de Valencia solicita el nombramientno de un nuevo fiscal para la formación de proceso contra el c...
Fechas: 1808-11-18 / 1808-11-27
Signatura: DIVERSOS-COLECCIONES,95,N.21
Expediente general de esclavitud. Tomo 2º: Abolición de la esclavitud en las islas de Cuba y Puerto Rico
Fechas: 1872 / 1879
Signatura: ULTRAMAR,4881,Exp.2
Expediente sobre el nombramiento del General Reding al mando del Ejército de Cataluña por la Junta Suprema de Gobierno del Reino
Fechas: 1808-12-24 / 1809-02-17
Signatura: DIVERSOS-COLECCIONES,73,N.102
Real Decreto por el cual se admite la dimisión de Ramón Blanco Erenas
Fechas: 1881
Signatura: ULTRAMAR,4794,Exp.5
Escrito del secretario general de la "sociedad española de geografía comercial antes de africanistas y colonistas", enviado a Emilio Bonell...
Fechas: 1886-06-08
Signatura: DIVERSOS-GENERAL,531,Exp.51
Escrito del presidente de la junta directiva del centenario del marqués de Santa Cruz de Marcenado, comunicándole que ha sido nombrado vocal...
Fechas: 1884-06-sd
Signatura: DIVERSOS-GENERAL,531,Exp.57
Escrito Pedro Madrazo, secretario de la real academia de la historia, enviado a Emilio Bonelli, comunicándole que ha sido nombrado miembro c...
Fechas: 1887-10-08
Signatura: DIVERSOS-GENERAL,531,Exp.50
La Junta del Corregimiento de Vic nombra al capitán Francisco Serinanell comandante interino de la 1ª División de la Reserva.
Fechas: 1809-12-09
Signatura: DIVERSOS-COLECCIONES,74,N.53
Nombramiento de Emilio Bonelli como interprete de la intervención española de la aduana de Rabat, otorgado por el ministro plenipotenciario...
Fechas: 1871-07-28
Signatura: DIVERSOS-GENERAL,531,Exp.22
Real Orden nombrando al general Martín García y Loygorri, director general de Artilleria.
Fechas: 1812-09-01
Signatura: DIVERSOS-COLECCIONES,127,N.65
Archivo Histórico Nacional (16)
S.XIX (16)
Español (16)
Alfabeto latino (16)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: