|
Cuentas de cargo y data de los rectores Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1693 / 1808 |
|
Libros de cuentas del rector y consiliarios Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1779 / 1797 |
|
Ataque a un retrato de la Reina en la Universidad de La Habana Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1865 Signatura: ULTRAMAR,4697,Exp.21 |
|
Autos para nombrar a Antonio Segoviano, vecino de la villa de Cogolludo (Guadalajara), como administrador de los bienes y rentas pertenecien... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1769 / 1775 Signatura: UNIVERSIDADES,301,Exp.10 |
|
Cartas del patriarca de las Indias participando al Colegio de San Felipe y Santiago de Alcalá de Henares el nombramiento por el rey de recto... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1633-05-22 / 1814-08-22 Signatura: UNIVERSIDADES,400,Exp.11 |
|
Censura de prensa y opinión sobre las reformas políticas y administrativas en Cuba Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1865 / 1866 Signatura: ULTRAMAR,4648,Exp.25 |
|
Certificación de la petición y acuerdo de dispensa para elección de rector del Colegio de Santa Catalina Mártir, vulgo de los Verdes, de Alc... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1765-10-01 Signatura: UNIVERSIDADES,384,Exp.11 |
|
Copia de la cuenta que en visita de 1788 se ha formado de orden del patriarca de las Indias, por haberse quemado en el incendio de El Escolr... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1783-01-01 / 1786-03-01 Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.8 |
|
Cuentas de cargo y data del Dr. D. Juan Ruiz de Castañeda, canónigo de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, de Alcalá de Henares, recto... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1699-01-01 / 1718-04-30 Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.2 |
|
Cuentas de cargo y data del Dr. D. Juan Ruiz de Castañeda, canónigo de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, de Alcalá de Henares, recto... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1693-05-01 / 1698-12-31 Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.1 |
|
Cuentas de cargo y data del Dr. D. Antonio Sánchez Fernández, rector del Colegio de San Felipe y Santiago, de Alcalá de Henares, desde 1 de ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1745 / 1752 Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.4 |
|
Cuentas de cargo y data del Dr. D. Antonio Sánchez Fernández, rector del Colegio de San Felipe y Santiago, de Alcalá de Henares, desde 22 no... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1736-11-22 / 1745-04-30 Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.3 |
|
Expediente de concesión de cruz de Isabel la Católica a Martín Álvarez Ortiz de Zárate Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1870 / 1871 Signatura: ULTRAMAR,4729,Exp.2 |
|
Inhibitoria a favor de Juan Francisco Velasco, rector del Colegio de Mercedarios Calzados de la Universidad de Alcalá, como testamentario y ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1774-10-26 / 1774-10-26 Signatura: UNIVERSIDADES,301,Exp.8 |
|
Libro de cuentas rendidas por los rectores Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1634 / 1662 Signatura: UNIVERSIDADES,L.979 |
|
Litigios sobre elección de rector y representaciones de D. Juan Alén y D. Miguel de O'Gara sobre el estado del Colegio de los Irlandeses de ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1728-sm-sd / 1739-11-11 Signatura: UNIVERSIDADES,417,Exp.34 |
|
Nombramiento de consejero de Administración a José Pelligero Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1869 Signatura: ULTRAMAR,4724,Exp.8 |
|
Pleito del doctor fray Manuel Álvarez Olano, rector del Colegio de Mercedarios Calzados de la Universidad de Alcalá, contra los alcaldes de ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1769-02-21 / 1769-02-21 Signatura: UNIVERSIDADES,301,Exp.14 |
|
Pleito del Rector y Colegio de Santa Catalina de la Universidad de Alcalá, contra el Rector y Colegio de San Cosme y San Damián de la Univer... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1670 / 1674 Signatura: UNIVERSIDADES,268,Exp.14 |
|
Pleito ejecutivo de Alonso de Aibar, panadero y vecino de Alcalá de Henares (Madrid), contra Carlos de Alarcón, rector del Colegio de San Cl... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1679-05-12 / 1679-06-19 Signatura: UNIVERSIDADES,270,Exp.121 |
|
Pleito ejecutivo de Diego de Villegas, vecino de Alcalá de Henares (Madrid), fiador de Juan Esteban, obligado de las carnicerías, contra el ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1659-01-15 / 1659-03-04 Signatura: UNIVERSIDADES,265,Exp.13 |
|
Pleito ejecutivo de Diego del Río y Juan Francisco Díaz del Moral, colegiales del Colegio de San Jerónimo o de Lugo de la Universidad de Alc... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1667-06-17 / 1667-06-18 Signatura: UNIVERSIDADES,267,Exp.54 |
|
Pleito ejecutivo de José de Mendoza, como mayordomo y administrador de los bienes y rentas del Colegio de San Clemente, San Cosme y San Dami... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1784-01-20 / 1784-09-26 Signatura: UNIVERSIDADES,303,Exp.3 |
|
Pleito ejecutivo de Juan de Nombrana, arrendador de la sisa de alcabalas, contra el rector del Colegio de San Clemente de la Universidad de ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1653-05-14 / 1653-11-20 Signatura: UNIVERSIDADES,263,Exp.71 |
|
Pleito ejecutivo de Juan de Nombrana, arrendador de las carnes, alcabalas del dos por ciento y del nuevo impuesto, contra el licenciado Seba... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1653-05-17 / 1653-11-20 Signatura: UNIVERSIDADES,263,Exp.72 |