En el archivo: Archivo Histórico Nacional
Autoridad relacionada: Rectores
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Ataque a un retrato de la Reina en la Universidad de La Habana
Archivo: Archivo Histórico Nacional
Fechas: 1865
Signatura: ULTRAMAR,4697,Exp.21
Autos para nombrar a Antonio Segoviano, vecino de la villa de Cogolludo (Guadalajara), como administrador de los bienes y rentas pertenecien...
Fechas: 1769 / 1775
Signatura: UNIVERSIDADES,301,Exp.10
Cartas del patriarca de las Indias participando al Colegio de San Felipe y Santiago de Alcalá de Henares el nombramiento por el rey de recto...
Fechas: 1633-05-22 / 1814-08-22
Signatura: UNIVERSIDADES,400,Exp.11
Censura de prensa y opinión sobre las reformas políticas y administrativas en Cuba
Fechas: 1865 / 1866
Signatura: ULTRAMAR,4648,Exp.25
Certificación de la petición y acuerdo de dispensa para elección de rector del Colegio de Santa Catalina Mártir, vulgo de los Verdes, de Alc...
Fechas: 1765-10-01
Signatura: UNIVERSIDADES,384,Exp.11
Copia de la cuenta que en visita de 1788 se ha formado de orden del patriarca de las Indias, por haberse quemado en el incendio de El Escolr...
Fechas: 1783-01-01 / 1786-03-01
Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.8
Cuentas de cargo y data del Dr. D. Juan Ruiz de Castañeda, canónigo de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, de Alcalá de Henares, recto...
Fechas: 1699-01-01 / 1718-04-30
Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.2
Fechas: 1693-05-01 / 1698-12-31
Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.1
Cuentas de cargo y data del Dr. D. Antonio Sánchez Fernández, rector del Colegio de San Felipe y Santiago, de Alcalá de Henares, desde 1 de ...
Fechas: 1745 / 1752
Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.4
Cuentas de cargo y data del Dr. D. Antonio Sánchez Fernández, rector del Colegio de San Felipe y Santiago, de Alcalá de Henares, desde 22 no...
Fechas: 1736-11-22 / 1745-04-30
Signatura: UNIVERSIDADES,415,Exp.3
Cuentas de cargo y descargo tomadas al rector
Fechas: 1597 / 1608
Signatura: UNIVERSIDADES,432,Exp.1
Expediente de concesión de cruz de Isabel la Católica a Martín Álvarez Ortiz de Zárate
Fechas: 1870 / 1871
Signatura: ULTRAMAR,4729,Exp.2
Inhibitoria a favor de Juan Francisco Velasco, rector del Colegio de Mercedarios Calzados de la Universidad de Alcalá, como testamentario y ...
Fechas: 1774-10-26 / 1774-10-26
Signatura: UNIVERSIDADES,301,Exp.8
Libro de cuentas rendidas por los rectores
Fechas: 1634 / 1662
Signatura: UNIVERSIDADES,L.979
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1777-1778
Fechas: 1777 / 1778
Signatura: UNIVERSIDADES,L.750
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1778-1779
Fechas: 1778 / 1779
Signatura: UNIVERSIDADES,L.751
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1779-1780
Fechas: 1779 / 1780
Signatura: UNIVERSIDADES,L.752
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1780-1781
Fechas: 1780 / 1781
Signatura: UNIVERSIDADES,L.753
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1781-1782
Fechas: 1781 / 1782
Signatura: UNIVERSIDADES,L.754
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1782-1783
Fechas: 1782 / 1783
Signatura: UNIVERSIDADES,L.755
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1784-1785
Fechas: 1784 / 1785
Signatura: UNIVERSIDADES,L.756
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1785-1786
Fechas: 1785 / 1786
Signatura: UNIVERSIDADES,L.757
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1786-1787
Fechas: 1786 / 1787
Signatura: UNIVERSIDADES,L.758
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1787-1788
Fechas: 1787 / 1788
Signatura: UNIVERSIDADES,L.759
Libro de cuentas tomadas por el visitador al rector y consiliarios 1788-1789
Fechas: 1788 / 1789
Signatura: UNIVERSIDADES,L.760
Archivo Histórico Nacional (77)
Unidad Documental Compuesta (77)
No informado (77)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: