|
Carta del ministro de la legación del schah de Persia en Madrid al marqués de Lema, ministro de Estado, adjuntándole un ejemplar del "Libro ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1920-11-12 / 1920-11-16 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.241 |
|
Carta del ministro de la legación del schah de Persia en Madrid al marqués de Lema, ministro de Estado, informándole de la constitución en s... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1920-11-22 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.242 |
|
Carta del ministro de la legación persa en Constantinopla al ministro de estado español comunicándole la persecución de católicos en Persia ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1912-02-18 / 1912-04-09 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.68 |
|
Carta remiitida al al encargado de negocios de España en Teherán, remitiendo un telegrama de Ginebra. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1911-10-31 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.21 |
|
Comunicados y telegramas del ministro de Relaciones Exteriores persa y del ministro des Affaires Etrangères francés, al ministro de Estado, ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1905-05-01 / 1907-05-08 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.14 |
|
Despacho nº 10 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, sobre la comparativa de los sueldos de otras legaciones... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1911-11-02 / 1911-11-23 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.22 |
|
Despacho nº 11 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, suplicando que de acuerdo con el reglamento se le envíe... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1912-01-16 / 1912-01-21 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.52 |
|
Despacho nº 17 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, sobre las medidas tomadas por el gobierno ante la cares... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1912-02-03 / 1912-02-21 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.57 |
|
Despacho nº 27 del ministro de España en Teherán al ministro de Estado, sobre la celebración del aniversario natalicio del Schah y del proto... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1915-07-10 / 1915-08-13 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.163 |
|
Despacho nº 28 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, sobre remisión de copias de la notas referentes al ulti... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1911-12-11 / 1911-12-27 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.39 |
|
Despacho nº 34 del encargado de negocios de España en Teherán al ministro de Estado, remitiendo copia de la nota enviada a los representante... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1912-03-30 / 1912-04-16 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.67 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Aníbal de Moya como cónsul general de la República Dominicana en Sevilla Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1929-04-05 / 1929-11-05 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1299,Exp.23071 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Eduardo García-Reboredo Ysla como cónsul de la República Dominicana en Villagarcía Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1905-01-13 / 1905-03-15 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1254,Exp.20260 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Félix Evaristo Mejía como ministro plenipotenciario de la República Dominicana. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1927 / 1929 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1212,Exp.18928 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Francisco Pacheco como cónsul de la República Dominicana en el Puerto de Santa María Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1903 / 1904 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1298,Exp.23063 |
|
Expediente sobre el nombramiento de José Luis Figuerola Gutiérrez como vicecónsul honorario de la República Dominicana en Málaga Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1928 / 1941 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1286,Exp.21528 |
|
Expediente sobre el nombramiento de José Ramón Sanz como cónsul honorario de la República Dominicana en Alicante. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1927 / 1932 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1302,Exp.23204 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Julio Fernández Grande como vicecónsul honorario de la República Dominicana en El Ferrol Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1912 / 1913 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1286,Exp.21507 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Manuel Amable Santamaría como cónsul de la República Dominicana en Vic. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1923 / 1929 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1300,Exp.23126 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Olegario Riera Cifuentes como vicecónsul honorario de la República Dominicana en Madrid. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1928 / 1929 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1302,Exp.23227 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Pedro M. Archambault como cónsul general de la República Dominicana en Barcelona. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1930-11-24 / 1930-12-30 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1302,Exp.23203 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Pedro Saletas Capo como cónsul general de la República Dominicana en Palma de Mallorca. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1917 / 1918 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1302,Exp.23199 |
|
Expediente sobre el nombramiento de Ramón Álvarez Desangles como vicecónsul de la República Dominicana en Madrid. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1925 / 1933 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1214,Exp.18946 |
|
Expediente sobre la comunicación al Ministerio de Estado de España del nombramiento como encargado de negocios "ad interim" de la República ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1915 / 1916 Signatura: Mº_EXTERIORES_PP,1178,Exp.17950 |
|
Nota nº 9 de la Legation de S.M.I. Le Schah de Perse a Madrid al Marqués de Alhucemas como Ministro de Estado, sobre aceptación de dimisión ... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1918-03-16 Signatura: Mº_EXTERIORES_H,1675,Exp.213 |