|
Documentación sobre los pleitos por censos entre la Casa de Arcos, por una parte, y los Duques de Béjar y los marqueses de Villena, por otra... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1665-06-16 / 1833-09-02 Signatura: FRIAS,C.1709,D.1 |
|
Árbol genealógico de la casa de Arcos desde Pedro Ponce de León, [IV] señor de Marchena, padre de Pedro Ponce de León, I conde de Arcos, has... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1851-01-01 / 1851-12-31 Signatura: OSUNA,CP.55,D.24 |
|
Escritura de compraventa otorgada por Francisco de Cuenca e Isabel Márquez a favor de Rodrigo Ponce de León, [I] duque de Arcos, de un censo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1527-04-02 / 1860-09-20 Signatura: OSUNA,C.3465,D.19 |
|
Escritura de reconocimiento de censo otorgada por el concejo de la ciudad de Arcos de la Frontera (Cádiz) a favor del duque de Arcos por el ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1608-06-06 / 1860-09-20 Signatura: OSUNA,C.3465,D.21 |
|
Expediente sobre la propiedad de Arcos de la Frontera (Cádiz), tramitado a petición de Pedro de Alcántara Téllez-Girón, [XIII] duque de Osun... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1838-04-30 / 1871-12-26 Signatura: OSUNA,C.116,D.31 |
|
- Estados y relaciones de censos impuestos contra el Estado de Osuna, y redimidos.
- Idem redimidos del Estado de Arcos.
- Idem redimidos ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1799-01-01 / 1899-12-31 Signatura: OSUNA,C.3368,D.3 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Antonio Vazquez, guarda de la Dehesa de Arcos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-01-01 / 1807-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.5 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Francisco Aduan administrador de Arcos de la Frontera. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1863-01-01 / 1877-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.9 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Traslado de administradores. D. Bernardo Beltran pasa a la administración de Osuna, y Ma... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1840-01-01 / 1841-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.10 |
|
Censos de Valencia a favor de la duquesa viuda de arcos, Teresa de Silva Hurtado de Mendoza, y del estado de Fernán-Núñez Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1745-01-01 / 1891-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.573,D.35-39 |
|
Confirmación de la permuta de la villa de Palenzuela (Palencia) por la de Arcos de la Frontera (Cádiz). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1460-03-20 / 1832-03-17 Signatura: OSUNA,C.504,D.42-44 |
|
Convenio entre el duque de Arcos y los ayuntamientos de las "cuatro villas" de la Serranía de Villaluenga. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1845-12-03 / 1876-07-01 Signatura: OSUNA,C.3464,D.81 |
|
Correspondencia de Manuel Moreno Rodríguez a su hermano Pedro José, sobre diversos asuntos, entre los que destaca el análisis de la realidad... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1890-01-01 / 1890-12-31 Signatura: MICHELENA,C.10,D.211-239 |
|
Escrituras de compraventa otorgadas por Pedro de Vera e Inés de Miguel, su mujer, de unas casas situadas en la colación de San Lucas en Jere... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1541-04-15 / 1871-06-30 Signatura: OSUNA,C.143,D.15 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Bernardino Beltran, administrador. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1835-01-01 / 1878-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.13 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Cayetano Espinosa y Ortiz, guarda de a pie. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1865-01-01 / 1866-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.4 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Francisco Archan administrador, concesión de aumento de sueldo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1865-01-01 / 1865-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.7 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Gaspar Soria y Medina, oficial de libros. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1848-01-01 / 1869-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.6 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Dña. Angustias Espinosa y Ortiz, portera de la administración. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1867-01-01 / 1867-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.1 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Dña. Teresa Carreras, viuda de D. Manuel Mosquera, concesión de viudedad. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1807-01-01 / 1807-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.12 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Francisco Paulo López, guarda. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1844-01-01 / 1844-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.11 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. José Venegas Peñas guarda montado. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1866-01-01 / 1867-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.3 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Nombramineto de Rafael Boer como guarda montado. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1866-01-01 / 1866-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.2 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Pedro Gil del Corral y José Baena guardas de la Administración. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1824-01-01 / 1841-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.8 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Casares. Traslado de varios administradores: D. José Sanchez toca a la Puebla de Cazalla, D. Ju... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1843-01-01 / 1843-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.2 |