|
Correspondencia mantenida entre los diferentes duques de Osuna, desde tiempos de [Manuel Pedro Téllez-Girón, III] duque de Osuna, hasta [Ped... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1618-08-17 / 1800-04-25 Signatura: OSUNA,C.115,D.281-335 |
|
Documentos referentes a la pesca en las almadrabas de Rota (Cádiz) y en las costas de esa zona hasta Ayamonte (Huelva) con ciertas redes y d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1634-06-06 / 1641-06-01 Signatura: OSUNA,C.184,D.75-81 |
|
Ejecutoria real de Felipe III y la Chancillería de Granada sobre el pleito que se siguió entre algunos vecinos hijosdalgo de la villa de la ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1610-02-20 Signatura: OSUNA,C.103,D.3-4 |
|
Tomas de posesión de diferentes villas, sus señoríos, jurisdicción y rentas, por parte de Francisco María de Paula Téllez-Girón, [VI] duque ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-07-02 / 1694-07-25 Signatura: OSUNA,C.115,D.95-114 |
|
Documentación relativa a diferentes inventarios de documentos pertenecientes al archivo del estado de Osuna realizados según diversos criter... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1619-03-10 / 1782-07-27 Signatura: OSUNA,C.115,D.236-263 |
|
Documentos referentes al patronato de los duques de Osuna del convento de religiosos franciscanos de Nuestra Señora de la Consolación de las... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1695-01-01 / 1698-06-18 Signatura: OSUNA,C.66,D.12-18 |
|
Tomas de posesión de diferentes lugares y propiedades en Ureña, Villadefrades, Pobladura, Tiedra, Muriel, Peñafiel, Quintanilla de arriba y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-12-25 / 1721-08-12 Signatura: OSUNA,C.98,D.24-39 |
|
Certificación del teniente de canciller mayor de la Chancilleria de Valladolid, Félix Estefano de Ureta y Samano, a petición de los vecinos ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1698-04-12 Signatura: OSUNA,C.105,D.55-57 |
|
Documentación relativa a los arrendamientos de las tercias de Arévalo (Ávila) y su partido, siendo [IV y V] duques de Osuna Juan y Gaspar Té... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-12-17 / 1684-09-13 Signatura: OSUNA,C.109,D.14-31 |
|
Documentación relativa al juicio de residencia tomado en Ureña (Valladolid) por Juan Velasco. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1608-12-05 / 1609-05-30 Signatura: OSUNA,C.3433,D.30-37 |
|
Documentos referentes al patronato de los duques de Osuna del convento de religiosos de Jesús y María de la villa de Archidona (Málaga), con... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1695-01-01 / 1733-12-31 Signatura: OSUNA,C.66,D.19-22 |
|
Ejecutoria real de Carlos II sobre el desembargo de las alcabalas de las villas de Gumiel de Izán, Oquillas (Burgos), Villafrechós, Bahabón,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1698-08-12 / 1726-11-11 Signatura: OSUNA,C.115,D.86-87 |
|
Escritura de censos que ha heredado la casa de Osuna impuestos sobre el estado de Osuna, Ureña (Valladolid) y Peñafiel (Valladodid), los cua... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-09-05 / 1703-11-20 Signatura: OSUNA,C.1461,D.7-12 |
|
Escritura de obligación y fianza otorgada por José Núñez Daza para servir como administrador de los bienes y rentas del marquesado de Peñafi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1655-08-09 Signatura: OSUNA,C.1541,D.139-141 |
|
Escrituras de encabezamientos de rentas de alcabalas en las villas de Pobladura [de Sotiedra], Tiedra, Ureña, Villafrechós, Villamuriel [de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1699-02-18 / 1772-01-08 Signatura: OSUNA,C.1538,D.2-12 |
|
Informe del obispo de Málaga dirigido al rey [Felipe III] sobre el pleito mantenido entre el obispo de Málaga, [Tomás de Borja] y el [III] d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1604-04-27 Signatura: OSUNA,C.64,D.15-20 |
|
Pleito seguido entre la casa de Osuna, de una parte, y Gil de Castejón, fiscal del reino, de la otra, sobre el desembargo de cierta cantidad... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1684-04-07 / 1687-09-22 Signatura: OSUNA,C.1538,D.18 |
|
Testimonio de las ordenanzas dadas por el [II] conde de Ureña, Juan Téllez-Girón, para la guarda y conservación del Soto del Río, madera, pe... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1662-04-27 Signatura: OSUNA,C.95,D.11-12 |
|
Tomas de posesión, tras la muerte de Gaspar Téllez-Girón, [V] duque de Osuna, por parte de su hijo Francisco María de Paula, [VI] duque de O... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-06-17 / 1694-08-02 Signatura: OSUNA,C.115,D.82-85 |
|
Traslados de poder y de cédula para el gobierno y administración del estado de Osuna por parte de Jerónimo de Camargo y Gaspar Téllez-Girón,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1655-10-14 Signatura: OSUNA,C.1526,D.116-123 |
|
Carta de [Juan Téllez-Girón II] Duque de Osuna y Conde de Ureña a [Ana de Mendoza Enríquez, VI] Duquesa del Infantado, dándole la enhorabuen... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1630-01-15 Signatura: OSUNA,CT.9,D.16 |
|
Certificación del nombramiento de Diego Fernández Pineiro como curador de los bienes y negocios de Francisco María Téllez-Girón, [VI] duque ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-06-03 Signatura: OSUNA,C.18,D.14 |
|
Certificado otorgado por Juan de Ureña, escribano público de la villa de Villalpando (Zamora), del testimonio dado por Antonio Assensio Cabi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1692-08-29 Signatura: LUQUE,C.307,D.58 |
|
Copia de la relación del traslado del cadáver de Juan Téllez-Girón, IV conde de Ureña [y V señor de Osuna], desde Sicilia (Italia) hasta el ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1657-09-04 Signatura: OSUNA,C.1523,D.4 |
|
Diego Fernández Pineiro, como curador de Francisco Téllez-Girón, [VI] marqués de Peñafiel y [VI] duque de Osuna, toma posesión de la villa d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-06-05 Signatura: OSUNA,C.60,D.6 |