|
Ápocas de las pensiones de los censos en contra de la baronía de Gurrea, correspondientes al año 1805, pagadas por José Antonio de la Cerda ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-01-01 / 1816-12-31 Signatura: PARCENT,C.193,D.2 |
|
Contratos de arrendamiento y correspondencia relacionada con los inmuebles sitos en calle Hortaleza de Madrid, propiedad de Mariano Miguel M... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1864-03-21 / 1888-03-07 Signatura: VILLAGONZALO,C.374,D.284-355 |
|
Adición al Memorial ajustado del pleito por la pertenencia del derecho de percibir los diezmos de la villa de Gurrea, seguido entre Francisc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-05-07 Signatura: PARCENT,C.119,D.7 |
|
Antecedentes y correspondencia sobre un escrito de protesta del alcalde de Callén para que se continúe el pleito sobre penas pendientes por ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1863-01-01 / 1864-12-31 Signatura: PARCENT,C.151,D.6 |
|
Ápocas de las pensiones de los censos en contra de la baronía de Gurrea, correspondientes al año 1803, pagadas por José Antonio de la Cerda ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1803-03-01 / 1803-03-31 Signatura: PARCENT,C.192,D.3 |
|
Carta de Francisco Javier Lassala a Felipe Sáinz de Baranda, [secretario general de Pedro Toledo Silva, XIII duque del Infantado], comentand... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1811-11-14 / 1811-11-15 Signatura: OSUNA,CT.194,D.51-52 |
|
Carta de [José Joaquín Domínguez Pareja Obregón, I] barón de Gracia Real a [María Josefa Pimentel Téllez Girón, XII] condesa de Benavente y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1814-03-17 / 1814-03-24 Signatura: OSUNA,CT.238,D.21-22 |
|
Cartas de Evaristo Pérez de Castro a [María Josefa Pimentel, IX] duquesa consorte de Osuna, informando sobre el envío de cajas con objetos, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-12-14 / 1806-06-03 Signatura: OSUNA,CT.251,D.214-225 |
|
Cartas de Victoriano Morera a [María Josefa Pimentel, IX] duquesa consorte de Osuna, informando de los obsequios que hizo por encargo de la ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1828-01-08 / 1828-04-15 Signatura: OSUNA,CT.282,D.1-7 |
|
Cartas del barón de Oña a [María Josefa Pimentel, IX] duquesa consorte de Osuna, sobre el envío de productos desde Irún como gacetas y rollo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-07-28 / 1807-11-27 Signatura: OSUNA,CT.277,D.1-4 |
|
Cartas del barón de Oña a [María Josefa PImentel, XII] duquesa de Benavente, sobre el envío de paquetes y correspondencia procedente de Bayo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-09-25 / 1807-12-31 Signatura: OSUNA,CT.250,D.69-87 |
|
Circular dirigida al conde de Parcent, barón de Sigüés, Rasal y Javierrelatre, por la Contaduría de Rentas de Aragón, sobre la recaudación d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1825-01-01 / 1826-12-31 Signatura: PARCENT,C.93,D.14 |
|
Concordia entre Juan José Cernesio, [VIII] conde de Parcent y Barón de Gurrea, y el ayuntamiento de Gurrea de Gállego sobre el ajuste y dete... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1869-07-04 Signatura: PARCENT,C.93,D.6 |
|
Concordias entre el conde de Parcent, como barón de Gurrea, y los ayuntamientos de Marracos y Callén, sobre el cobro de derechos dominicales... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1829-01-01 / 1829-12-31 Signatura: PARCENT,C.93,D.15 |
|
Correspondencia de la administración de Salas entre [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, VIII] conde de Toreno y su admi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1883-01-03 / 1883-12-31 Signatura: TORENO,C.79,D.149-295 |
|
Correspondencia entre barón Humberto y Antonio Remón Zarco del Valle y Huet. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1849-01-01 / 1851-12-31 Signatura: MENDIGORRIA,C.350,D.284-299 |
|
Correspondencia entre [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, VIII] conde de Toreno, y su administrador Severiano Peláez Ri... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1883-12-31 / 1884-12-22 Signatura: TORENO,C.79,D.348-428 |
|
Correspondencia sobre el cobro de diezmos por parte de José Beltrán, rector de la Parroquia de Sigüés [San Esteban], entre los administrador... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1854-01-01 / 1854-12-31 Signatura: PARCENT,C.90,D.12 |
|
Cuentas de las rentas de los arrendamientos de hierbas de la baronía de Gurrea, dadas por su administrador al conde de Contamina y barón de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1801-01-01 / 1815-12-31 Signatura: PARCENT,C.199,D.9 |
|
Cuentas de los gastos del servicio de la casa de [Miguel José Maldonado Maldonado y Bruna Múzquiz Ugarte], condes de Gausa, y pago de alcaba... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1834-10-31 / 1842-12-31 Signatura: VILLAGONZALO,C.205,D.70-94 |
|
Diligencias previas para saber si el conde de Parcent puede entablar pleito con Miguel y Valentina Aso, del barrio de La Paul en Gurrea de G... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1857-01-01 / 1858-12-31 Signatura: PARCENT,C.151,D.5 |
|
Escritura de arrendamiento de una huerta cerrada, llamada del Palacio de Gurrea,en el término de Gurrea de Gállego, por parte del apoderado ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1829-01-01 / 1845-12-31 Signatura: PARCENT,C.200,D.8 |
|
Escritura de concordia entre el [VIII] conde de Parcent, Juan José Cernesio, como barón de Gurrea y el Ayuntamiento y vecinos de Gurrea de G... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1862-07-03 Signatura: PARCENT,C.151,D.7 |
|
Escrituras de arrendamiento por parte del apoderado del conde de Contamina y barón de Gurrea, de los cuartos de hierbas del término de Gurre... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1816-01-01 / 1852-12-31 Signatura: PARCENT,C.200,D.5 |
|
Escrituras de arrendamiento por parte del apoderado del conde de Contamina y barón de Gurrea, de los cuartos de hierbas del término de Gurre... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1816-01-01 / 1850-12-31 Signatura: PARCENT,C.200,D.4 |