|
Expediente de José Gomar y Soler Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1825-06-01 Signatura: ULTRAMAR,343,N.73 |
|
Espes Gomar y Medina, Antonio de Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1626 Signatura: OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.2749 |
|
Expediente con el Registro nº 3019 tramitado contra CABALLERO GOMAR, Francisco por el delito/s de Desafección al Régimen. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1936-01-01 / 1939-12-31 Signatura: FC-CAUSA_GENERAL,23,Exp.156 |
|
Expte. nº 208 instruido contra CABALLERO GOMAR, Francisco por el delito/s de Desafección al Régimen. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1936-01-01 / 1939-12-31 Signatura: FC-CAUSA_GENERAL,339,Exp.14 |
|
Gomar, Francisco. Empleo Archivo: Archivo General de Simancas Fechas: 1794 Signatura: SGU,LEG,6932,15 |
|
Informaciones: Pedro de Gomar Reinoso Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1635 Signatura: GUATEMALA,117,N.18 |
|
Proceso de fe de Carlos Ignacio Gallart, Jaime Gomar y Tomás Roca Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1768 / 1770 Signatura: INQUISICIÓN,1808,Exp.2 |
|
Proceso de fe de Carlos Ignacio Gallart, Jaime Gomar y Tomás Roca Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1770 Signatura: INQUISICIÓN,4428,Exp.8 |
|
Bienes de difuntos: Tomás de Morales Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1692 Signatura: CONTRATACION,5585,N.42 |
|
Dictamen sobre lo representado por el Regente de la Real Audiencia de Cataluña acerca del nombramiento de los ministros que sentenciaron una... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1811-01-19 / 1811-09-21 Signatura: CONSEJOS,11984,Exp.11 |
|
El Regente de la Real Audiencia de Cataluña remite antecedentes de la causa formada contra Antonio Gomar, regidor decano de Lérida, como con... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1810-11-03 Signatura: CONSEJOS,11984,Exp.1 |
|
Felipe I el Prudente. Diversorum 4 Archivo: Archivo de la Corona de Aragón Fechas: 1563 / 1571 Signatura: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.4299 |
|
Felipe I el Prudente. Diversorum 16 Archivo: Archivo de la Corona de Aragón Fechas: 1585 / 1585 Signatura: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.4311 |
|
Felipe I el Prudente. Diversorum 21 Archivo: Archivo de la Corona de Aragón Fechas: 1586 / 1588 Signatura: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.4316 |
|
Felipe I el Prudente. Diversorum 22 Archivo: Archivo de la Corona de Aragón Fechas: 1587 / 1589 Signatura: ACA,CANCILLERÍA,Registros,NÚM.4317 |