|
Siete cartas de Felipe IV al Cardenal Albornoz para que impetrase de Su Santidad: dispensa para que el Marqués de Spondrato? pudiese gozar l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-06-18 / 1649-08-03 Signatura: OSUNA,C.1980,D.13 |
|
Siete cartas de Felipe IV al Conde de Siruela, su embajador en Roma, sobre que se despachasen bulas de pensión a favor de Ezmir y Casanate, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1644-01-01 / 1645-12-31 Signatura: OSUNA,C.1978,D.28 |
|
Siete cartas de Felipe IV: al Duque del Infantado para que pidiera a Su Santidad un breve autorizando al Rey para cobrar la mediannata de lo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1651-07-31 / 1651-12-13 Signatura: OSUNA,C.1982,D.14 |
|
Siete cartas de los secretarios de Felipe IV, Fernando Ruiz de Contreras y Pedro Colonna al Duque del Infantado, remitiéndole despachos del ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1651-01-05 / 1651-01-09 Signatura: OSUNA,C.1982,D.1 |
|
Tres cartas de Felipe IV al Cardenal Albornoz: comunicándole el Plácet, para que pudiera tomar posesión del obispado de Pavía, Mr. Francisco... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-02-09 / 1649-02-12 Signatura: OSUNA,C.1980,D.5 |
|
Tres cartas de Felipe IV al Marqués de los Vélez, Embajador en Roma, que tratan de la obtención de bulas para la provisión del Arcedianato d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1643-01-01 / 1644-12-31 Signatura: OSUNA,C.1983,D.4 |
|
Tres cartas, dos iguales de Felipe IV al Cardenal Albornoz, para que se socorriese a José Clares Vals y se acudiese a dicho Cardenal con lo ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-09-01 / 1648-09-30 Signatura: OSUNA,C.1979,D.44 |
|
Tres cartas, una de Fernando Ruiz Contreras al conde de Oñate, y dos al Cardenal Albornoz de Gabriel Ocaña y Juan Lanuza, de remisión de des... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-01-01 / 1648-12-31 Signatura: OSUNA,C.1979,D.84 |
|
Veinte cartas de Pedro Colonna, Secretario de Felipe IV, dirigidas al Duque del Infantado remitiéndole despachos y en las que se dan noticia... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1650-01-01 / 1650-12-31 Signatura: OSUNA,C.1981,D.129 |
|
Carta de Felipe de la Guerra a [Manuel Diego López de Zúñiga Mendoza Sotomayor, X] Duque de Béjar en la que se informa del aplazamiento de l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1686-01-21 / 1686-02-21 Signatura: OSUNA,CT.62,D.52-53 |
|
Carta del marqués de Albaida a [Pascual Borja Centelles, X] duque de Gandía informándole de los nuevos nombramientos en la alta administraci... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1686-01-01 / 1686-12-31 Signatura: OSUNA,CT.25,D.1 |
|
Cartas de Felipe IV: a Su Santidad para que mandase despedir dispensa para percibir los frutos y rentas de la Encomienda de la Adelfa, Orden... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1651-03-08 / 1651-03-16 Signatura: OSUNA,C.1982,D.8 |
|
Cartas escritas por el cabildo toledano al Marqués de Villena, embajador en Roma. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1603-01-01 / 1603-12-31 Signatura: FRIAS,C.685,D.26-28 |
|
Cuatro cartas de Felipe IV al Conde de Siruela, su embajador en Roma, para que pidiese a Su Santidad dispensa de bastardía de Gonzalo de Val... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1644-01-01 / 1644-12-31 Signatura: OSUNA,C.1978,D.27 |
|
Cuatro cartas de Felipe IV al Conde de Siruela, su embajador en Roma, una con el objeto de que hiciese diligencias cerca de Su Santidad y co... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1644-01-01 / 1644-12-31 Signatura: OSUNA,C.1978,D.26 |
|
Dictamen de Bernabé de Pedroso sobre la diferencia entre el duque de Tursi y el embajador de Génova sobre el modo de abastecer a la infanter... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1611-01-01 / 1611-12-31 Signatura: OSUNA,CT.5,D.1(5) |
|
Dos cartas; una de Antonio Alosa Rodarte y otra de Jerónimo de Lezama, dirigidas al Conde de Siruela, la primera para que procurase moderar ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1644-01-01 / 1644-12-31 Signatura: OSUNA,C.1978,D.37 |
|
Fragmento de la carta de la reina Mariana de Neoburgo a Juan de Santa María, obispo de Solsona, embajador de España en Viena, expresándole s... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1699-01-02 / 1699-01-02 Signatura: GANDIA,C.1,D.30 |
|
Juan Fernández Pacheco de Toledo, quinto Marqués de Villena, embajador en Roma: correspondencia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1604-01-01 / 1604-12-31 Signatura: VILLENA,C.3,D.7 |
|
Juan Fernández Pacheco de Toledo, quinto Marqués de Villena, embajador en Roma: correspondencia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1605-01-01 / 1608-12-31 Signatura: VILLENA,C.4,D.1 |
|
Juan Fernández Pacheco de Toledo, quinto Marqués de Villena, embajador en Roma: correspondencia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1606-01-01 / 1607-12-31 Signatura: VILLENA,C.4,D.2 |
|
Juan Fernández Pacheco, quinto Marqués de Villena, embajador en Roma: correspondencia. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1603-01-01 / 1605-12-31 Signatura: VILLENA,C.3,D.6 |
|
Memorial de [Rodrigo de Sandoval Mendoza, VII] duque del Infantado, embajador de España en Roma, al Papa solicitando dispensa para vender há... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-01-01 / 1651-12-31 Signatura: OSUNA,CT.12,D.4(13) |
|
[Rodrigo de Sandoval Mendoza, VII] duque del Infantado, embajador de España en Roma, a instancia del conde de Oñate, Virrey de Nápoles, inve... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-01-01 / 1651-12-31 Signatura: OSUNA,CT.12,D.4(12) |
|
Siete cartas de Felipe IV dirigidas al Marqués de Vélez, embajador en Roma, para que obtuviese de Su Santidad diferentes bulas de provisión ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1643-01-01 / 1644-12-31 Signatura: OSUNA,C.1978,D.38 |