|
Colección de manuscritos e impresos genealógicos pertenecientes a los Duques del Parque. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1538-01-01 / 1826-12-31 Signatura: TORRELAGUNA,C.411 |
|
Acta de la toma de posesión por parte de Francisca [Fernández] de Córdoba, [III señora de las Guájaras] del cortijo de Cubas en Castro del R... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1612-06-19 / 1615-05-14 Signatura: LUQUE,C.73,D.10-21 |
|
Árboles genealógicos y genealogía del capitán Eugenio Hurtado de Alcocer para la probanza del apellido Palma en un pleito mantenido contra M... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Signatura: VILLAGONZALO,C.45,D.194-196 |
|
Autos, censos, ejecutorias, certificados, apeos y cartas de pago, entre otros, relacionados con los bienes de los estados de Salamanca, pert... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1781-02-02 / 1913-05-24 Signatura: VILLAGONZALO,C.442,D.18-37 |
|
Autos del pleito seguido por el [VIII] duque de Osuna, Pedro Zoilo Téllez-Girón, con los arrendadores de los productos de la Gracia del Excu... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1766-01-25 Signatura: OSUNA,C.26,D.9-10 |
|
Autos sobre el pago que debía la villa de Albacete a causa de un censo que motivó pleito entre Ignacio Pimentel Vigil de Quiñones, duque de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1747-11-11 / 1749-03-29 Signatura: OSUNA,C.72,D.25-36 |
|
Autos y diligencias seguidos por Francisco Piñeiro, juez de Santa Eulalia de Meira (Moaña, Pontevedra), en virtud de una ejecutoria de la Au... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1693-07-13 / 1693-07-17 Signatura: MOS-VALLADARES,C.23,D.16 |
|
Autos y ejecutoria del pleito tramitado en la Chancillería de Granada, entre Juan Téllez-Girón, IV conde de Ureña, y el concejo, justicia y ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1560-04-07 / 1704-08-29 Signatura: OSUNA,C.102,D.16-21 |
|
Bienes adjudicados por vía judicial a Inés de Castro, y de ella pasaron a su hermano y heredero el canónigo de la Catedral de Santiago de Co... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1667-05-09 / 1667-05-12 Signatura: MOS-VALLADARES,C.11,D.44 |
|
Borradores de exposición pública de [Miguel Francisco Fernández Durán López de Tejeda, II marqués de Tolosa], sobre la sentencia de Montalbo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1768-09-27 / 1768-09-27 Signatura: PERALES DEL RIO,C.1,D.75-76 |
|
Breve de Gregorio XIII a [Francisco de Zúñiga Sotomayor, IV] Duque de Béjar, para que se encargue de la manutención de cuatro frailes franci... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1572-09-05 / 1572-09-15 Signatura: OSUNA,CP.97,D.12-13 |
|
Bula de Pablo III por la que faculta a Pedro Velázquez para gozar la Rectoría de la Iglesia de Nuestra Señora de Pajares en Peñafiel (Vallad... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1545-01-07 / 1548-12-31 Signatura: OSUNA,C.97,D.78-81 |
|
Bula ejecutorial de Pablo III dirigida a los obispos de Córdoba y Jaén, y al auditor general de la Cámara Apostólica para el establecimiento... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1548-10-10 / 1696-06-12 Signatura: OSUNA,C.6,D.38-40 |
|
Bulas de Pablo III confirmatorias de la concordia, inserta con data de 13 de abril de 1546, entre el Arzobispo y cabildo de Sevilla y [Juan ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1546-04-13 / 1696-02-08 Signatura: OSUNA,C.59,D.39-42 |
|
Capitulaciones matrimoniales entre Cristóbal Benavente Benavides, [futuro I conde de Fontanar] y Leonor Neli de Espinosa Rivadeneira, incluy... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1612-02-28 / 1615-11-25 Signatura: OSUNA,C.69,D.22-24 |
|
Carta de dote, compraventa, imposición y obligación sobre los censos de las familias Llopis, Juliá y Aguirre; y pleitos sobre los bienes de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1526-09-13 / 1526-09-13 Signatura: PERALES DEL RIO,C.75,D.1-2 |
|
Carta de poder otorgada por Antonio de Velasco Zúñiga, [V] conde de Nieva, a favor de Vega de Mendoza para cobrar las rentas de la martinieg... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1592-02-25 / 1592-03-01 Signatura: NIEVA,C.1,D.53 |
|
Carta ejecutoria fallada por la chancillería de Valladolid a favor de la villa de Budia (Guadalajara) sobre el derecho a nombramiento de ofi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1551-01-01 / 1551-01-01 Signatura: OSUNA,C.1717,D.2-4 |
|
Carta escrita por Antonio García Córdoba, corregidor de Arahal (Sevilla), a Alejandro Salas, remitiendo una relación de tres ejecutorias de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1608-01-31 / 1760-10-14 Signatura: OSUNA,C.59,D.56-57 |
|
Cartas del abad Buenaventura Calisti, agente de [Juan Manuel López Zúñíga Mendoza Sotomayor, XI] duque de Béjar, en Roma, dirigidas a este y... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1654-03-12 / 1701-12-22 Signatura: OSUNA,CT.217,D.73-225 |
|
Certificación dada por Cecilio de Leiba Duárez, escribano de Cámara y del Acuerdo de la Chancillería de Granada, referente a la Ejecutoria g... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1774-04-30 Signatura: OSUNA,C.27,D.4-5 |
|
Certificación dada por Manuel Sánchez, secretario del Consejo de Hacienda, del Decreto por el que se mandó remitir al Intendente de Sevilla ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1742-04-11 Signatura: OSUNA,C.23,D.32-33 |
|
Certificación notarial de las diligencias seguidas a instancia de José González Maldonado, en la sala de hijosdalgo de la Chancillería de Va... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1852-10-18 Signatura: GRIEGOS,C.6,D.23 |
|
Certificado de Baltasar de San Pedro Acebedo, escribano de Cámara del rey, de la ejecutoria del pleito seguido entre la hacienda del duque d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1723-12-04 / 1744-11-05 Signatura: OSUNA,C.66,D.33-35 |
|
Certificado sobre la pertenencia a la casa de Arcos de cuatro maravedíes por la medida de granos y semillas que se ejecutase en la villa de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1765-10-08 / 1769-07-16 Signatura: OSUNA,C.175,D.46-48 |