|
Nombramiento de Pedro Manzano como contador mayor y juez ordinario de rentas decimales en Toledo y cuentas que hizo siendo rector del Coleg... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1666-01-01 / 1668-12-31 Signatura: BORNOS,C.385,D.2 |
|
Seis cartas de Flavio Barbarossa al Duque de Béjar sobre el estado de los asuntos litigiosos que sobre pago de quindenios, mesa de Toledo y... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1705-01-01 / 1706-12-31 Signatura: OSUNA,CT.536,D.53 |
|
- 1283,junio,6. Soria. Sancho IV, siendo infante, confirma a Ruy Fernández de Meyra, mayordomo mayor del infante Pedro, su hermano, todos lo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1406-01-01 / 1406-01-31 Signatura: FRIAS,C.98,D.2 |
|
"Academia de Infantería [de Toledo], promoción 1915".
Albúm de fotografías perteneciente al Teniente de infantería, Adolfo del Hoyo Paules. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1915-06-26 Signatura: HOYO,CP.391,D.1 |
|
Acciones de la Compañía Real de Toledo, unida a la de Extremadura ( propiedad de Francisco Xavier de Rojas, Marqués de Villanueva de Duero). Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1748-01-01 / 1750-12-31 Signatura: BORNOS,C.85,D.3 |
|
Acta de la escritura otorgada por Domingo de Zúñiga, caballero de Santiago y Marqués de la Ribera, como apoderado de Agustín Caniego de Zúñi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1721-01-01 / 1721-12-31 Signatura: GRIEGOS,C.1,D.39 |
|
Acta de toma de posesión de varios bienes de Ignacio de la Palma por parte de Francisco Antonio de la Palma. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1730-09-23 / 1730-09-23 Signatura: VILLAGONZALO,C.22,D.11 |
|
Acta de toma de posesión del patronato del Hospital del Rey (Toledo) por parte de Juan Isidro de la Palma Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1701-08-22 / 1701-08-22 Signatura: VILLAGONZALO,C.22,D.25 |
|
Acta de toma de posesión por Isidro María de la Palma de todos los bienes de los mayorazgos y vínculos que pertenecieron a su abuelo, Nicolá... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1783-12-01 / 1783-12-01 Signatura: VILLAGONZALO,C.22,D.5 |
|
Acta de toma de posesión por parte de Alonso de Cisneros de unas casas situadas frente al mesón del Lino en Toledo, heredadas a la muerte de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1618-11-19 / 1618-11-19 Signatura: VILLAGONZALO,C.22,D.14 |
|
Acta de visita por Miguel Santos de León Monroy, capellán real, sobre el cumplimiento de las cláusulas testamentarias de María Teresa Dávalo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1711-11-09 / 1711-11-09 Signatura: VILLAGONZALO,C.183,D.41 |
|
Acta notarial de la absolución realizada por el arzobispo de Toledo, Juan [Martínez de Contreras], de la promesa de enajenación de parte del... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1433-06-09 / 1433-06-09 Signatura: OSUNA,CP.219,D.6 |
|
Actas del capítulo general de la Orden franciscana celebrado en el convento de San Juan de los Reyes (Toledo), donde fue elegido fray Juan B... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1633-05-12 / 1633-05-12 Signatura: OSUNA,C.572,D.43 |
|
Adjudicación de la capellanía del convento de la Concepción Agustina de Toledo, fundada por Catalina de la Torre, a José Bernardo de Paredes... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1683-03-27 / 1683-03-27 Signatura: VILLAGONZALO,C.80,D.122 |
|
Adjudicación de los bienes en el testamento pertenecientes a Alonso de la Palma a favor de Mariana Hurtado, esposa de Tomás de la Palma. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1695-04-25 / 1695-04-25 Signatura: VILLAGONZALO,C.145,D.3 |
|
Ajuste económico que se otorgó al Caballero Cadete Joaquín Andrade con motivo de su salida del Colegio Militar para ejercer el cargo de subt... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1849-07-24 Signatura: FUENTE PELAYO,C.4,D.57 |
|
Albalá del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, concediendo a Juan de Ayala, Señor de Cebolla, permiso para poner una barca en el río Meti... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1466-11-28 Signatura: FRIAS,C.1400,D.4 |
|
Albalá provisorio de Enrique III para que se derriben los edificios levantados por Juan Gaytán alrededor del Alcázar de Toledo sin ningún pl... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1396-10-30 Signatura: FRIAS,C.1,D.15 |
|
Alegación jurídica por Francisco Javier de Rojas, como marido de Eusebia Tello Dávila, contra el Conde Altamira, el Marqués de Fuente el Sol... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1778-07-31 Signatura: BORNOS,C.688,D.2 |
|
Alegato del abogado del Conde de Priego ante el consejo de la Gobernación de Toledo, en el pleito seguido con el doctrinal de la Catedral de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1788-01-01 / 1788-12-31 Signatura: PRIEGO,C.4,D.85-86 |
|
Alejandro VI encarga a Luis Daza, canónigo de Toledo, que absuelva al convento de Santa María de Valdeiglesias de las censuras en que había ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1503-05-27 Signatura: FRIAS,CP.273,D.2 |
|
Alfonso de Fonseca, arzobispo de Toledo, concede un beneficio eclesiástico vacante en la Iglesia de San Juan Bautista de Toledo, al clérigo ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1530-01-01 / 1530-12-31 Signatura: FRIAS,C.840,D.59 |
|
Álvaro de Ayala y su hermana Catalina, monja en el convento de Santa Fe de Toledo, renuncian sus legítimas a favor del conde de Fuensalida, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1621-01-01 / 1621-12-31 Signatura: FRIAS,C.844,D.13-16 |
|
Anotación sobre los títulos de propiedad de las casas situadas en Toledo pertenecientes al vínculo de Diego de la Palma Hurtado y sus ascend... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1704-05-30 / 1704-05-30 Signatura: VILLAGONZALO,C.92,D.19 |
|
Anotaciones genealógicas relativas a la descendencia de Francisco de Vargas y a la familia Palma. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1597-02-28 / 1597-02-28 Signatura: VILLAGONZALO,C.44,D.217 |