|
Acta de toma de posesión dada a Leonor María Salcedo Manrique como sucesora en los mayorazgos de Ana Salcedo Manrique, su tía. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-06-28 / 1647-07-12 Signatura: BAENA,C.374,D.14 |
|
Ápocas otorgadas por Juan Antonio de la Borda del dinero que su madre, Inés de Murillo, le dejó en su testamento, y del que le dejó su padre... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1646-01-01 / 1646-12-31 Signatura: PARCENT,C.116,D.13 |
|
Autos referentes a un oficio de corredor de cambios y ferias perteneciente a Vicente Moles. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1637-07-20 / 1690-05-11 Signatura: VILLAGONZALO,C.39,D.15-16 |
|
Cabeza, cláusula de heredera y pie del testamento, que otorgó Mariana Carrillo, por la que mandó fundar un patronato real de legos de cuatro... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1667-09-04 / 1674-05-01 Signatura: FRIAS,C.1721,D.10 |
|
Capellanías de Beatriz de Rojas y Toledo en la Iglesia de Santa María de La Puebla de Montalbán (Toledo). Incluye testamento Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1621-01-01 / 1626-12-31 Signatura: FRIAS,C.821,D.11-15 |
|
Capitulaciones matrimoniales y otros documentos referentes al casamiento de Francisco Ponce de León, futuro V duque de Arcos, con Juliana Po... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1662-07-07 / 1685-12-31 Signatura: OSUNA,C.127,D.72-86 |
|
Carta de consulta sobre las capitulaciones matrimoniales y testamento hecho por María Magdalena Ruiz Contreras, mujer Luis Nieto de Silva, [... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1688-03-08 / 1690-04-07 Signatura: YELTES,C.13,D.23-24 |
|
Carta de [Gaspar de la Cerda], conde de Galve y Virrey de Nueva España, a María Ambrosia de Ucedo y Prada, viuda de Fernando de Valenzuela, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1692-02-03 / 1692-11-24 Signatura: OSUNA,CT.56,D.17-20 |
|
Carta de poder otorgada por Francisco Villapeacellín y Mencía de Loaysa, su mujer, a favor de Francisco de León relativa a la percepción de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1616-11-20 / 1616-11-20 Signatura: VIVERO,C.51,D.43 |
|
Cartas de Giovanni Battista Jovino al consejero de Estado Melchor de Centelles Borja, así como a Hipólito Vidal y Francisco Ferriol; tratan ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1656-06-13 / 1658-07-28 Signatura: OSUNA,CT.281,D.1-5 |
|
Cartas de Melchor Tapié de Sola a [Pascual Francisco de Borja Centelles, X] duque de Gandía y a [Juana Fernández de Córdoba, X] duquesa cons... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1690-12-06 / 1694-04-28 Signatura: OSUNA,CT.258,D.60-61 |
|
Cartas de pago otorgadas por Polonia de Cisneros a favor de varios vecinos de Valladolid sobre ciertas cantidades de dinero que la mencionad... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1603-02-11 / 1603-04-11 Signatura: VIVERO,C.64,D.64-65 |
|
Cartas de pago, recibos y traslado del testamento de Rodrigo Díez de Ribadeneira, de 1636. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1636-11-11 / 1636-11-11 Signatura: VILLAGONZALO,C.188,D.75-76 |
|
Cartas de pago y recibos de dote de Juan López de Moreda Moreda y Juan Manuel de Velasco Angulo del Prado en favor de sus respectivas mujere... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-05-21 / 1694-06-03 Signatura: PERALES DEL RIO,C.12,D.1 |
|
Claúsulas de fundación de una capellanía, contenidas en el testamento otorgado por Garci Nuñez de Herrera y nombramiento de Diego de Herrera... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1614-12-24 / 1629-01-27 Signatura: VILLAGONZALO,C.77,D.4-5 |
|
Cláusulas del testamento de Gaspar de Moscoso Osorio [Sandoval, VII] conde de Altamira. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1669-01-01 / 1669-12-31 Signatura: BAENA,C.67,D.1 |
|
Cláusulas del testamento de Melchor Centellas de Borja, y testamento y codicilos en los que funda ocho capellanías en el convento de Santa C... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1655-01-01 / 1656-12-31 Signatura: FRIAS,C.268,D.1-5 |
|
Cobdicilo otorgado por Pedro Ordoñez en el que declara que Mariana Mejia, su hija, era monja en el monasterio de Santo Domingo el Real. Acom... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1629-03-12 / 1629-11-02 Signatura: FUENTE PELAYO,C.4,D.12 |
|
Consulta sobre las cláusulas de los testamentos otorgados por Mariana de la Palma y Alberto de la Palma, su hermano, para el pleito seguido ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-07-11 / 1663-11-07 Signatura: VILLAGONZALO,C.189,D.26-31 |
|
Copia de las cláusulas del testamento, de 1664, de Francisco Díez Ribadeneira Noguerol, hijo de Garcí Díez de Ribadeneira Noguerol. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1646-11-04 / 1685-10-12 Signatura: VILLAGONZALO,C.190,D.14-15 |
|
Copia del poder para testar otorgado por Luisa de la Palma a favor de García Ribadeneira Noguerol, su marido, entre otros. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1694-12-04 / 1695-05-17 Signatura: VILLAGONZALO,C.190,D.30-41 |
|
Copia del testamento conjunto otorgado en 1618 por las hermanas Elvira e Inés Galindo de Vargas, por el que fundan unas memorias de misas en... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-09-05 / 1647-09-05 Signatura: VILLAGONZALO,C.76,D.23-24 |
|
Copia del testamento de Manuela de León y escritura de obligación en la que Alonso Fernández de Madrid, su esposo, renuncia al título de reg... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1645-07-09 / 1694-09-04 Signatura: VILLAGONZALO,C.188,D.23-29 |
|
Copia del testamento otorgado en 1654 por Gaspar Antolín de la Serna, por el cual instituye como herederos a sus hermanos Rodrigo, Juan, Lui... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1654-04-22 / 1654-04-22 Signatura: VILLAGONZALO,C.51,D.54 |
|
Copia simple de las capitulaciones matrimoniales de Marcos Alonso López de Moreda y María Iragui Aguilar y testamento de Marcos López de Mor... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1606-08-14 / 1606-11-05 Signatura: PERALES DEL RIO,C.9,D.3 |