En el archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Autoridad relacionada: Bulas
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Bula dada por Urbano VIII de aprobación y confirmación del Patronato del Carmen Calzado de Medina del Campo, perteneciente a Juan de Salazar...
Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza
Fechas: 1709-01-01 / 1834-12-31
Signatura: BORNOS,C.716,D.1
Bulas, breves y rescriptos pontificios. Decretos de indulgencias otorgados a la Casa del Conde de Bornos, para que pueda celebrar oficios, c...
Fechas: 1850-01-01 / 1869-12-31
Signatura: BORNOS,C.149,D.3
Bulas, breves y rescriptos pontificios y decretos de indulgencia de la familia Ramírez de Madrid.
Fechas: 1483-01-01 / 1827-12-31
Signatura: BORNOS,C.681,D.4
Bulas de la Santa Sede concedidas a la marquesa de Villanueva de Duero, condesa de Villariezo, Mercedes de Rojas y Tello.
Fechas: 1825-01-01 / 1826-12-31
Signatura: BORNOS,C.87,D.8
Copia certificada por Antonio de los Ríos relativa a la Bula del Papa Clemente VII expedida en Roma en el año 1530 por petición de Sancho de...
Fechas: 1804-12-13 / 1804-12-13
Signatura: FRIAS,C.1861,D.175
Copias de Bulas pontificias, traducidas al castellano. Bula de Urbano II a favor del Rey de Aragón Pedro, copia del Siglo XVI(1530) (Roma, 2...
Fechas: 1530-01-01 / 1841-12-31
Signatura: BORNOS,C.358,D.2
Fichas que recogen extractos de disposiciones legislativas y gubernativas, probablemente mandadas hacer por José Velarde Naveda para desempe...
Fechas: 1819-01-01 / 1896-12-31
Signatura: TORRELAGUNA,C.302
Informes del archivero sobre diezmos del Mardal y Riberica (provincia de Guadalajara) que el arzobispo de Toledo cedió y traspasó por bula p...
Fechas: 1819-01-01 / 1860-12-31
Signatura: BORNOS,C.50,D.8
Licencias y privilegios para la Fundación del Hospital de la Latina por Beatriz Galindo.
Fechas: 1504-01-01 / 1885-12-31
Signatura: BORNOS,C.150,D.1
Papeles pertenecientes al Priorato de Arguedas que disfruta José Ramón de Haro. Nombramiento del priorato por la marquesa de Falces. Bula de...
Fechas: 1791-01-01 / 1819-12-31
Signatura: BORNOS,C.371,D.2
Patronatos, Capellanías y memorias de Misas. - Representaciones y testimonios hechos por el Conde Bornos al Rey sobre su lugar en la proce...
Fechas: 1465-01-01 / 1839-12-31
Signatura: BORNOS,C.149,D.2
Requerimientos de la dotacíón económica que por derecho de sangre le corresponde a las descendientes familiares de María de Lira por la fund...
Fechas: 1651-09-25 / 1824-03-31
Signatura: ENCINAS,C.3,D.1
Títulos de empleos, dignidades y cargos honoríficos desempeñados por los condes de Bornos.
Signatura: BORNOS,C.725,D.1
Archivo Histórico de la Nobleza (13)
Unidad Documental Simple (13)
S.XIX (13)
Alfabeto latino (13)
Humanística (13)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: