|
Acciones de la sociedad anónima "La Argentífera" de Córdoba. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1916-01-01 / 1916-12-31 Signatura: TORRELAGUNA,C.80,D.1-2 |
|
Antonio de Ayala, por orden real que se inserta, traslada los documentos del Archivo de Simancas referentes a las franquezas y libertades de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1598-10-15 Signatura: FRIAS,C.772,D.32-35 |
|
Apuntamientos sobre la contradicción de la rectoría o beneficio curado en los alumbres. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1545-03-12 Signatura: FRIAS,C.771,D.72-73 |
|
Carlos V hace donación a su secretario y Comendador Mayor de León, Francisco de los Cobos, de los mineros de alumbres del obispado de Carta... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1534-01-08 / 1534-12-24 Signatura: FRIAS,C.770,D.2-3 |
|
Carta de privilegio de Enrique II de Castilla por la que concede a García Ruiz de San Pedro la casa llamada Cigudosa con todos sus moradores... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1370-04-10 Signatura: CAMEROS,CP.309,D.12 |
|
Carta de privilegio y confirmación otorgada por Juan II de Castilla a favor de Carlos [Ramírez] de Arellano, [II] Señor de Cameros, de la po... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1408-05-09 Signatura: CAMEROS,CP.311,D.3 |
|
Carta de privilegio y confirmación otorgada por Juan II de Castilla a favor de Juan Ramírez de Arellano, [III] Señor de Cameros, de la donac... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1420-07-03 Signatura: CAMEROS,CP.311,D.11-12 |
|
Carta de privilegio y confirmación otorgada por Juan II de Castilla, a favor de Juan Ramírez de Arellano, [III] Señor de Cameros, de la pose... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1420-07-03 Signatura: CAMEROS,CP.311,D.13 |
|
Cartas, certificaciones, informes y otros documentos sobre los derechos que los marqueses de Villena tienen a los alumbres de Mazarrón y a l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1776-01-01 / 1837-12-31 Signatura: FRIAS,C.767,D.78-108 |
|
Concierto entre los marqueses de Villena y el de los Vélez, con Francisco de los Cobos, por el que cede éste sus derechos a los alumbres del... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1537-01-01 / 1546-12-31 Signatura: FRIAS,C.771,D.1-29 |
|
Concierto entre los marqueses de Villena y el de los Vélez, con Francisco de los Cobos, por el que cede éste sus derechos a los alumbres del... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1537-01-01 / 1546-12-31 Signatura: FRIAS,C.770,D.5-25 |
|
Cuenta que da Fernando de Yébenes, apoderado de Domingo Sánchez Bamero, de lo entregado y gastado en la mina de Adbadejo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1768-03-31 Signatura: SOMERUELOS,C.21,D.10 |
|
Cuentas de los alumbres de Mazarrón (Murcia) y de la administración de las rentas que posee el Duque de Frías en dicha villa .
Memoria ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1668-01-01 / 1759-12-31 Signatura: FRIAS,C.768,D.9-224 |
|
El Consejo Real ordena al administrador de rentas reales de Lorca y su partido, que averigüe los alumbres que los marqueses de Villena y de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1598-03-16 Signatura: FRIAS,C.772,D.37-45 |
|
El Rey Católico ordena que se guarden al Marqués de Villena, Diego López Pacheco, las mismas franquezas y libertades que tenía antiguamente ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1513-02-05 Signatura: FRIAS,C.771,D.37-38 |
|
Enrique IV confirma a Juan Pacheco, Marqués de Villena, la merced que le había hecho el 24 de mayo de 1462, concediéndole los alumbres del R... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1463-12-05 Signatura: FRIAS,C.771,D.30-32 |
|
Escritura por la que Bartolomé de Hostalacho y su mujer, Gaya, venden a Pedro Quart un censal sobre la mina de hierro de San Celoni, en alod... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1315-12-08 Signatura: QUART,CP.393,D.14 |
|
Informe sobre el derecho de los marqueses de Villena y Vélez a la propiedad de los alumbres de Mazarrón, de los que se había apoderado la Re... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-01-01 / 1806-12-31 Signatura: FRIAS,C.768,D.1-8 |
|
Inventario de documentos relativos a minas propiedad de Melchor [Sánchez de Toca y Saenz de Lobera] y otros familiares suyos [finales de los... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Signatura: TOCA,C.3,D.342 |
|
Los Reyes Católicos ordenan a sus recaudadores del Reino de Murcia que no cobren diezmo ni almojarifazgo a los alumbres del Marqués de Ville... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1498-05-19 Signatura: FRIAS,C.771,D.34-35 |
|
Pedro Iparraguirre de Jambo, residente en Santa Croche y natural de Bayona (Francia) hace cesión y traspasación del derecho que tiene por ha... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1632-12-03 Signatura: PRIEGO,C.11,D.57-58 |
|
Plano de demarcación de la Mina de hierro titulada "San José" en el término de Feria, provincia de Badajoz.
Forma parte del expediente de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1891-01-01 / 1901-12-31 Signatura: MONSALUD,CP.414,D.22 |
|
"Plano de una parte de la villa de Mazarrón (Murcia) y sus inmediaciones, mirada de la parte del este, en el que se manifiestan los sitios d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1772-01-01 / 1772-12-31 Signatura: FRIAS,CP.287,D.10 |
|
Posesiones de los alumbres de Lorca, por Juana Enríquez y por Diego López Pacheco, III Marqués de Villena . Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1530-01-31 / 1541-04-28 Signatura: FRIAS,C.771,D.52-56 |
|
Privilegio de la Reina Juana I de Castilla haciendo merced al [I] duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, de todas las minas descubiertas y p... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1514-10-03 Signatura: OSUNA,C.120,D.58 |