En el archivo: Archivo Histórico Nacional
Autoridad relacionada: Cámara de Castilla (España)
Tipo de relación con la Autoridad : Documentos relacionados
Aprobación del nombramiento de teniente alguacil mayor de Ciudad Real realizado por el marqués de Castellanos a favor de Vicente Muñoz Moral...
Archivo: Archivo Histórico Nacional
Fechas: 1810-05-16 / 1810-06-02
Signatura: CONSEJOS,13544,Exp.41
Certificación de prórroga de dos años expedida a favor de Juan Pérez Cebrián para el pago de sus deudas al Monte Pío por obtener la vara de ...
Fechas: 1811-09-10 / 1811-09-10
Signatura: CONSEJOS,13549,Exp.132
Certificación de prórroga de seis meses expedida a favor de Joaquín María Eguiguren para el pago de sus deudas al Monte Pío por obtener la ...
Fechas: 1811-06-16 / 1811-06-16
Signatura: CONSEJOS,13549,Exp.134
Certificación de prórroga de tres meses expedida a favor de Tadeo Rico para el pago de sus deudas al Monte Pío por obtener la vara de alcald...
Fechas: 1811-12-09 / 1811-12-09
Signatura: CONSEJOS,13549,Exp.137
Certificación de prórroga de un año expedida a favor de Jerónimo Agüero y Peredo para el pago de sus deudas al Monte Pío por obtener la vara...
Fechas: 1811-02-28 / 1811-02-28
Signatura: CONSEJOS,13549,Exp.135
Certificación de prórroga expedida a favor de Joaquín López Olivas para el pago de sus deudas al Monte Pío por obtener la vara de alcalde ma...
Fechas: 1811-07-01 / 1811-07-01
Signatura: CONSEJOS,13549,Exp.130
Comunicación a la Cámara de Castilla del nombramiento de José de Seoane como oidor de la Audiencia de Canarias para que expida el título cor...
Fechas: 1810-08-11 / 1810-11-23
Signatura: CONSEJOS,13546,Exp.173
Comunicación a la Cámara de Castilla del nombramiento de Mateo Bautista del Cerro como fiscal de la Audiencia de Canarias para que expida el...
Fechas: 1810-07-04 / 1810-11-11
Signatura: CONSEJOS,13546,Exp.174
Comunicación a la Cámara de Castilla del nombramiento de Ramón de Carvajal como comandante general de las Islas Canarias para que expida el ...
Fechas: 1810-05-03 / 1810-05-09
Signatura: CONSEJOS,13546,Exp.175
Comunicación a la Cámara de Castilla del nombramiento del duque del Parque como capitán general de las islas Canarias y presidente de su Aud...
Fechas: 1810-10-09 / 1810-12-20
Signatura: CONSEJOS,13546,Exp.172
Comunicación al Consejo de Estado de la rehabilitación de Antonio de Guet Aranda, alcalde mayor de la villa de Olvera (Cádiz), concedida por...
Fechas: 1813-08-31 / 1813-09-04
Signatura: CONSEJOS,13556,Exp.230
Comunicación al Consejo Reunido del nombramiento de Nicolás Mahi como capitán general del Ejército y Reino de Galicia con la presidencia de ...
Fechas: 1810-07-07 / 1810-07-23
Signatura: CONSEJOS,13544,Exp.56
Comunicación dada por la Secretaría de Gracia y Justicia al Consejo de Castilla del nombramiento de Francisco Gutiérrez López Caravantes com...
Fechas: 1810-05-27 / 1810-06-14
Signatura: CONSEJOS,13544,Exp.68
Comunicación dada por la Secretaría de Gracia y Justicia al Consejo de Castilla del relevo de Francisco Vázquez Mondragón como comandante ge...
Fechas: 1810-09-09 / 1810-09-14
Signatura: CONSEJOS,13544,Exp.65
Comunicación de la real orden por la que el Consejo de Regencia acuerda nombrar a Joaquín Velarde como comandante general del Ejército y Rei...
Fechas: 1811-04-10 / 1811-05-29
Signatura: CONSEJOS,13549,Exp.80
Comunicación del Consejo de Regencia al Consejo Reunido del nombramiento de Nicolás Mahi como comandante general del Principado de Asturias ...
Fechas: 1810-05-12 / 1810-05-29
Signatura: CONSEJOS,13544,Exp.49
Concesión de honores de alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Galicia a favor de Cosme Antonio Seoane
Fechas: 1810-04-18 / 1810-04-29
Signatura: CONSEJOS,13544,Exp.39
Concesión de la escribanía del núemro de Torredonjimeno (Jaén), hecha en favor de Rafael de Osorio y Portillo
Fechas: 1808-05-13 / 1809-12-23
Signatura: CONSEJOS,13542,Exp.148
Concesión de la plaza de escribano del número de Malpartida de la Serena (Badajoz), hecha en favor de Pedro María Trenado
Fechas: 1809-06-16 / 1809-12-23
Signatura: CONSEJOS,13542,Exp.147
Consulta del Consejo de Regencia elevada a la Cámara de Castilla sobre la solicitud presentada por el marqués de Astorga acerca del nombrami...
Fechas: 1810-10-11 / 1810-12-04
Signatura: CONSEJOS,13544,Exp.51
Consulta del Tribunal del Protomedicato relativa a la aplicación de la cédula de dispensa de comparecencia.
Fechas: 1811-12-24 / 1812-01-15
Signatura: CONSEJOS,13551,Exp.57
Consulta en relación con las representaciones de Antonio Alonso Varona y Juan Martín Sevillano relativas al nombramiento de corregidor propi...
Fechas: 1812-04-21 / 1812-06-03
Signatura: CONSEJOS,13551,Exp.14
Consulta relativa a la provisión de dos plazas de alcalde mayor y juez de Apelaciones de la Audiencia de Canarias
Fechas: 1811-08-14 / 1811-08-26
Signatura: CONSEJOS,13550,Exp.256
Copia del poder otorgado por Rafael María Sevillano a Ramón García de Segovia, agente de negocios de los Reales Consejos, para solicitar lic...
Fechas: 1832-12-12 / 1832-12-29
Signatura: CONSEJOS,13542,Exp.180
Correspondencia oficial dirigida y contestada por la Secretaría de la Cámara y Real Patronato de Castilla relativa a la composición de su pl...
Fechas: 1809-01-19 / 1809-08-04
Signatura: CONSEJOS,13564,Exp.3,N.1
Archivo Histórico Nacional (1296)
Unidad Documental Compuesta (1296)
S.XIX (1296)
No informado (1296)
Campos: Todos Alcance y Contenido Título/s
Texto: