|
Cartas de Manuel de Belmonte, barón de Belmonte, a [Gregorio María de Silva Mendoza Sandoval, IX] duque del Infantado y a [Francisco Casimir... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1692-12-29 / 1697-10-28 Signatura: OSUNA,CT.213,D.36-41 |
|
Loaciones (aprobaciones) de las sentencias arbitrales sobre herencias, resultado de los pleitos entre:
- Ana de Torrellas Bardaji y su hijo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1609-01-01 / 1609-12-31 Signatura: PARCENT,C.109,D.3 |
|
Pleito seguido entre José de Urríes, como marido de Josefa Francisca de Gurrea y Castro, y Mª Antonia de Navarra Osorio y Velasco, viuda de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-01-01 / 1716-12-31 Signatura: PARCENT,C.120,D.1 |
|
Firmas obtenidas por José de Gurrea y Cerdán, [I] Conde del Villar, por los justicias de Gurrea de Gállego, Alcalá de Gurrea y Marracos, por... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1629-01-01 / 1677-12-31 Signatura: PARCENT,C.102,D.3 |
|
Capítulos matrimoniales de Maura María Cervellón, hija de Gerardo Cervellón, Barón de Oropesa, Conde de Cervellón y Ana Vives, con Gastón Me... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1664-01-01 / 1852-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.174,D.27 |
|
Carta del barón de Oudenhove a [Gregorio María de Silva, V] duque de Pastrana, de felicitaciones de pascua y la contestación del duque, tamb... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1691-12-05 / 1691-12-26 Signatura: OSUNA,CT.250,D.210-211 |
|
Cartas de Dongnyes, barón de Loumen, a Gaspar de Zúñiga y a [Manuel de Zúñiga Sotomayor X] duque de Béjar, de cortesía, solicitando que viaj... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1685-01-07 / 1685-12-31 Signatura: OSUNA,CT.70,D.1-6 |
|
Cartas de Fernando Arias de Saavedra, barón de Boymar, al duque del Infantado, sobre asuntos del gobierno de Flandes y luchas con los france... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1685-04-18 / 1699-10-10 Signatura: OSUNA,CT.22,D.1-30 |
|
Cartas de Fernando Arias de Saavedra, barón de Boymer y [general de Artillería], a [Gregorio María de Silva Mendoza, IX] duque del Infantado... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1682-12-02 / 1689-08-17 Signatura: OSUNA,CT.209,D.93-95 |
|
Compromiso, sentencia arbitral y loación entre Josefa de Gurrea y Sayas, mujer de Francisco Luis de Gurrea y Castro, y José de Gurrea y Borj... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1613-11-05 Signatura: PARCENT,C.109,D.7 |
|
Compromiso y sentencia arbitral entre Miguel de Gurrea y Borja, Marqués de Navarrés y [XI] barón de Gurrea, y Alonso de Gurrea y Eril para q... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1632-02-03 Signatura: PARCENT,C.109,D.12 |
|
Cuaderno y memoria de los vecinos, criados, pastores,.. del lugar de Agüero, manifestados por los justicias y jurados de ese lugar, y que de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1632-07-18 Signatura: PARCENT,C.200,D.19 |
|
Cuatro cartas de Felipe IV al Duque del Infantado, su embajador extraordinario en Roma, para que solicitase de Su Santidad: la canonización ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1649-08-13 / 1649-08-18 Signatura: OSUNA,C.1980,D.20 |
|
Cuatro recibos de unos pagos efectuados por Miguel Vidal, firmados por el marqués de Terranova y digirigos a Miguel Portugués, barón de Posa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1601-05-16 Signatura: OSUNA,C.643,D.19 |
|
Dos cartas de la correspondencia entre el Barón de Watevila y el Marqués de Caracena relativas a los proyectos del Rey de Gran Bretaña sobre... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1660-12-24 Signatura: FRIAS,C.81,D.101-103 |
|
Escritura de censo y ápoca otorgada por Miquel Joan Ayola, cristiano nuevo, vecino de la villa de Turís (Valencia), como síndico de los habi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1601-11-27 / 1601-12-01 Signatura: OSUNA,CP.163,D.21 |
|
Escritura de transacción y concordia en el pleito por la sucesión de la baronía de Gurrea, seguido entre Esperanza de Gurrea Francés de Urri... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1660-01-01 / 1684-12-31 Signatura: PARCENT,C.154,D.2 |
|
Escrituras de compraventa de un censo otorgado por Elena Ibarra, viuda de Antonio Sarazo, junto con su hija María Sarazo favor de Roco André... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1640-01-01 / 1640-12-31 Signatura: BAENA,C.41,D.131-144 |
|
Escrituras de embargo y de fianza de los bienes del lugar de Torres de Berrellén (Zaragoza), por las deudas de las pensiones de unos censos ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1605-02-12 / 1605-03-18 Signatura: PARCENT,C.149,D.2 |
|
Escrituras de imposición de censos a favor de Pedro Luis de Gan, otorgadas por Miguel de Gurrea, [XI] Barón de Gurrea y Marqués de Navarrés,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1620-01-01 / 1636-12-31 Signatura: PARCENT,C.110,D.1 |
|
Firma en derecho para que a José de Gurrea y Borja, [II] marqués de Navarrés y barón de Gurrea, no se le cobren los servicios reales de los ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-06-07 Signatura: PARCENT,C.148,D.19 |
|
Firma obtenida por José de Gurrea y Borja, [XII] Barón de Gurrea y Marqués de Navarrés, para impedir que sus bienes sean aprehendidos por ni... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1648-04-02 Signatura: PARCENT,C.102,D.2 |
|
Hoja de servicios del capitán Juan Zapata de Cárdenas. Incluye.
1602 Certificado de Francisco Ruiz de Aguirre, capitán de arcabuceros.
... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1602-01-01 / 1618-12-31 Signatura: TORRELAGUNA,C.9,D.5 |
|
Obligación otorgada por Alexadre de Lézar, señor de Brugnac y barón de Marquesave, a favor de Marguerite du Faur de Ribonnet, esposa del se... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1672-04-23 Signatura: TORRELAGUNA,C.7,D.25 |
|
Posesión de Francisco Mercader y Cervellón, Barón de Oropesa, Conde de Cervellón y Buñol, Señor de la villa de Letaguas, de bienes en Culler... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1686-01-01 / 1686-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.164,D.38 |