|
Expediente de censura de "El sol, la luna y el cuervo”. Anónimo Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1939-11-17 / 1939-11-18 Signatura: AGA,21,06462,004 |
|
Expediente de censura de "El cuervo azul", de Federico Mediante Noceda Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1940-12-02 / 1940-12-05 Signatura: AGA,21,06596,063 |
|
Expediente de censura de "El rey Cuervo" Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1941-11-25 / 1944-11-06 Signatura: AGA,21,06741,033 |
|
Cuervo Amarillo. Número de Expediente: 28109 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1963 / 1965 Signatura: AGA,36,03995 |
|
Cuervo y Sobrino. Número de Expediente: 35945 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1963 / 1965 Signatura: AGA,36,04162 |
|
El Cuervo Amenazador. Número de Expediente: 22877 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1961 / 1963 Signatura: AGA,36,03846 |
|
El Cuervo. Número de Expediente: 08130 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1944 / 1960 Signatura: AGA,36,03325 |
|
El Cuervo. Número de Expediente: 08158 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1944 / 1960 Signatura: AGA,36,03326 |
|
El Cuervo. Número de Expediente: 13613 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1944 / 1960 Signatura: AGA,36,03524 |
|
Expediente de censura de "La prostitución ante la moral y el derecho", de Marcelino Zalba Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1942-04-16 / 1942-04-17 Signatura: AGA,21,06865,011 |
|
Expediente de censura de "Menéndez Pelayo, maestro de España", de Jorge Cuervo González Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1939-11-24 / 1940-01-20 Signatura: AGA,21,06466,002 |
|
Expediente de clasificación de jubilación nº C-541 del maestro de Urdiales de Páramo (León) Santiado Cuervo Mistal Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1906 / 1906 Signatura: AGA,62,02481,0541 |
|
Expediente de clasificación de jubilación nº G-570 de la maestra de El Cuervo (Teruel) María Galve Bernal Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1905 / 1905 Signatura: AGA,62,02560,0570 |
|
Expediente de clasificación de jubilación nº I-74 de la maestra de Mota del Cuervo (Cuenca) Paula Iglesias Baquero Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1908 / 1908 Signatura: AGA,62,02585,0074 |
|
Expediente de clasificación de pensión de González Cuervo, Carmen. Viuda de Manuel García González Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1901 / 1901 Signatura: AGA_TOPOGRÁFICO,12,51-60,CA,20206 |
|
Expediente de clasificación de pensión de Sánchez Cuervo, Enriqueta. Viuda de Federico Mellado Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1906 / 1906 Signatura: AGA_TOPOGRÁFICO,12,51-60,CA,21564 |
|
Expediente de clasificación de pensión de Santiso Cuervo, Carolina. Viuda de Policarpio Jacome Herrero Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1908 / 1908 Signatura: AGA_TOPOGRÁFICO,12,51-60,CA,21573 |
|
Expediente de clasificación de pensión de Wallix Fraser, Adelaida. Viuda de Juan Fernández Cuervo Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1907 / 1907 Signatura: AGA_TOPOGRÁFICO,12,51-60,CA,21774 |
|
Expediente de clasificación de pensión nº P.S.-327 incoado por Micaela Sánchez Margeliza, viuda de José de la Cruz Comas maestro que fue de ... Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1909 / 1909 Signatura: AGA,62,03040,0327 |
|
La Marca del Cuervo. Número de Expediente: 25522 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1961 / 1963 Signatura: AGA,36,03928 |
|
La Marca del Cuervo. Número de Expediente: 25528 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1961 / 1963 Signatura: AGA,36,03928 |
|
Muebles Cuervo. Número de Expediente: 34602 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1963 / 1965 Signatura: AGA,36,04135 |
|
Yo el Valiente. Número de Expediente: 36747 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1965 / 1967 Signatura: AGA,36,04267 |
|
Yo el Valiente. Número de Expediente: 36752 Archivo: Archivo General de la Administración Fechas: 1965 / 1967 Signatura: AGA,36,04267 |