|
Documentación referente al pleito por la tercera parte del dominio de bienes en el Concejo de Tineo (Asturias) presentado por Severiano Pelá... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-07-10 / 1881-06-14 Signatura: TORENO,C.5,D.42-50 |
|
Expte. p. de don Severiano Burón Escanda Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1854 / 1878 Signatura: ULTRAMAR,1164,Exp.26 |
|
Expte. p. de don Severiano Burón Escanda Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1854 / 1878 Signatura: ULTRAMAR,1164,Exp.27 |
|
Expte. p. de don Severiano Burón Escanda Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1854 / 1878 Signatura: ULTRAMAR,1164,Exp.25 |
|
Fernández, Agustín Severiano Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1829 Signatura: CONSEJOS,12090,Exp.23 |
|
Autógrafos de Francisco Pí y Margall, Juan Alcoba, Manuel Becerra, Casas Genestroni, Enrique Calvo, J.R.Betancourt, Luis Blanc, Benito Bone... Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1874 Signatura: DIVERSOS-COLECCIONES,2,N.138 |
|
Bula de licencia matrimonial Sr. López Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1854 Signatura: ULTRAMAR,2037,Exp.5 |
|
Concedida prórroga de embarque al vista de Aduana de S. Juan Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1868 / 1871 Signatura: ULTRAMAR,1093,Exp.29 |
|
Correspondencia del conde de Toreno con varios de sus administradores (Eustaquio Galán, Antonio y Vitoriano Fernández Tablado, Severiano Pel... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1853-05-23 / 1893-11-11 Signatura: TORENO,C.46,D.438-453 |
|
Correspondencia dirigida al Conde de Toreno y Juan [de] Ibargoitia, su apoderado, por los administradores de sus propiedades en la provincia... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1874-05-22 / 1906-12-30 Signatura: TORENO,C.46,D.235-326 |
|
Correspondencia entre el [Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII] conde de Toreno y Antonio Fernández Tablado, administrador en Salas (As... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1886-02-23 / 1887-04-29 Signatura: TORENO,C.43,D.103-106 |
|
Denegada la concesión de honores de jefe de Administración Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1870 / 1872 Signatura: ULTRAMAR,5096,Exp.21 |
|
Documentación relativa a las cuentas de administración de la casa de Cangas de Tineo [Palacio de los Condes de Toreno (Cangas del Narcea)] p... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1887-01-13 / 1927-06-15 Signatura: TORENO,C.42,D.103-106 |
|
Expediente de José Vila y Arguer Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1816-12-20 Signatura: ULTRAMAR,331,N.75 |
|
Informe de cuentas de administración de La Muriella, propiedad de [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, VIII] conde de To... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1884-01-10 Signatura: TORENO,C.40,D.7-8 |
|
Informes de cuentas de administración de la Muriella, propiedad del conde de Toreno, remitidos por sus administradores: Severiano Peláez Rie... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1874-01-27 / 1929-05-14 Signatura: TORENO,C.46,D.375-381 |
|
Nombramiento de oficial en la Aduana de S. Juan Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1855 / 1857 Signatura: ULTRAMAR,1089,Exp.47 |
|
Nombramiento de Severiano Agustín Suárez para la plaza de oficial 2º de la Secretaría de la Audiencia. Archivo: Archivo Histórico Nacional Fechas: 1862-02-22 Signatura: ULTRAMAR,3544,Exp.9 |
|
Testimonio dado por Severiano Hernández Gómez como notario publico de Zamora de la escritura de reconocimiento de un censo reservativo sobre... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1867-12-14 / 1867-12-20 Signatura: TORENO,C.10,D.55 |