|
Documentación referente al pleito por la tercera parte del dominio de bienes en el Concejo de Tineo (Asturias) presentado por Severiano Pelá... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-07-10 / 1881-06-14 Signatura: TORENO,C.5,D.42-50 |
|
- Correspondencia y despachos telegráficos dirigidos a Fernando Fernández de Córdova como candidato a diputado por Soria.
- Resumen general... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1869-07-30 / 1869-10-20 Signatura: MENDIGORRIA,C.191,D.197-266 |
|
Correspondencia de administración entre los condes de Toreno y Severiano Peláez Riego y Joaquín Carrizo, administradores de sus bienes y ren... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1876-01-29 / 1921-11-24 Signatura: TORENO,C.74,D.762-898 |
|
Documentación relativa a las cuentas de las administraciones de las propiedades de [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1881-02-01 / 1883-01-12 Signatura: TORENO,C.79,D.53-102 |
|
Correspondencia de administración dirigida a los condes de Toreno [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII conde de Toreno y Álvaro ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1864-05-08 / 1906-05-17 Signatura: TORENO,C.74,D.1-453 |
|
Correspondencia de administración entre [Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII] conde de Toreno y Severiano Peláez Riego, administrador d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1885-01-04 Signatura: TORENO,C.78,D.97-151 |
|
Correspondencia de la administración de Cangas de Tineo [Cangas del Narcea] entre [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, V... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1880-04-29 / 1881-11-07 Signatura: TORENO,C.79,D.1-51 |
|
Correspondencia de la administración de Cangas de Tineo [Cangas del Narcea] entre [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, V... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1882-01-30 / 1882-12-30 Signatura: TORENO,C.79,D.120-147 |
|
Correspondencia de la administración de Salas entre [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, VIII] conde de Toreno y su admi... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1883-01-03 / 1883-12-31 Signatura: TORENO,C.79,D.149-295 |
|
Correspondencia del conde de Toreno con varios de sus administradores (Eustaquio Galán, Antonio y Vitoriano Fernández Tablado, Severiano Pel... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1853-05-23 / 1893-11-11 Signatura: TORENO,C.46,D.438-453 |
|
Correspondencia dirigida a [Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII] conde de Toreno, por Severiano Peláez Riego [administrador de sus bien... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1887-03-25 / 1888-06-25 Signatura: TORENO,C.73,D.136-140 |
|
Correspondencia dirigida a [Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII] conde de Toreno, por Severiano Peláez Riego, administrador de sus bien... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1881-05-16 / 1889-12-23 Signatura: TORENO,C.51,D.581-619 |
|
Correspondencia dirigida a Francisco de Ibargoitia [apoderado y administrador general] por Severiano Peláez Riego, administrador [de Francis... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1875-02-06 / 1878-03-14 Signatura: TORENO,C.51,D.573-580 |
|
Correspondencia dirigida al Conde de Toreno y Juan [de] Ibargoitia, su apoderado, por los administradores de sus propiedades en la provincia... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1874-05-22 / 1906-12-30 Signatura: TORENO,C.46,D.235-326 |
|
Correspondencia entre el [Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII] conde de Toreno y Antonio Fernández Tablado, administrador en Salas (As... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1886-02-23 / 1887-04-29 Signatura: TORENO,C.43,D.103-106 |
|
Correspondencia entre [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, VIII] conde de Toreno, Manuel de Ibargoitia y Eustaquio Galán... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1871-01-17 / 1896-01-13 Signatura: TORENO,C.77,D.49-216 |
|
Correspondencia entre [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, VIII] conde de Toreno, y su administrador Severiano Peláez Ri... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1883-12-31 / 1884-12-22 Signatura: TORENO,C.79,D.348-428 |
|
Cuentas de administración dadas por los administradores de los bienes y rentas de [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII] conde de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1875-01-01 / 1880-04-20 Signatura: TORENO,C.81,D.84-252 |
|
Cuentas de administración de Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII conde de Toreno, dadas por Severiano Peláez y Riego, su adminis... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1870-08-01 / 1874-01-12 Signatura: TORENO,C.55,D.130-134 |
|
Cuentas de administración de los bienes y rentas que [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII] conde de Toreno, posee en Cangas de T... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1877-08-01 / 1889-02-02 Signatura: TORENO,C.81,D.317-320 |
|
Cuentas de administración de los bienes y rentas que [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII] conde de Toreno, posee en Cangas de T... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1884-09-01 / 1886-01-22 Signatura: TORENO,C.80,D.53-54 |
|
Cuentas de administración de los bienes y rentas que [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII] conde de Toreno, posee en Cangas de T... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1879-04-02 / 1882-02-05 Signatura: TORENO,C.78,D.85-89 |
|
Cuentas de administración de los bienes y rentas que [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII] conde de Toreno, posee en Cangas de T... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1886-08-01 / 1888-01-23 Signatura: TORENO,C.80,D.150-151 |
|
Cuentas de administración de los bienes y rentas que [Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso, VIII] conde de Toreno, posee en Salas (Ovie... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1880-02-22 / 1882-01-13 Signatura: TORENO,C.78,D.75-80 |
|
Cuentas de la testamentaría de Trinidad García Ribagorda, viuda de Manuel Cachón [Álvarez, administrador de Francisco de Borja Queipo de Lla... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1889-02-08 / 1889-06-14 Signatura: TORENO,C.78,D.158-287 |