|
6.6.5.3 Señorío de Mengíbar Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1627 Signatura: BAENA,F.6,SF.5,SSF.3 |
|
Documentación relativa al patronazgo de obras pías por parte de los duques de Arcos en la Iglesia de Santa María de la Mota, en Marchena (Se... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1627-05-20 / 1767-06-08 Signatura: OSUNA,C.171,D.4-10 |
|
Dos bulas y un breve de Urbano VIII concediendo el arcedianato de Baeza y otras gracias en el Arzobispado de Sevilla al [IV] duque de Arcos,... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-01-14 / 1641-02-23 Signatura: OSUNA,C.135,D.56-58 |
|
Bula de Alejandro VII sobre dispensa de parentesco de consanguinidad para el matrimonio de Francisco Ponce de León, V Duque de Arcos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1663-04-13 Signatura: OSUNA,CP.68,D.9 |
|
Bula de Urbano VIII, concediendo diversas gracias, a Rodrigo Ponce de León, [IV] duque de Arcos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-01-14 Signatura: OSUNA,CP.69,D.3 |
|
Bula de Urbano VIII, concediendo el Arcedianato de Baeza, a Rodrigo Ponce de León, IV Duque de Arcos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-01-15 Signatura: OSUNA,CP.69,D.2 |
|
Bula de Urbano VIII sobre dispensa de parentesco de consanguinidad para el matrimonio de Luis Ponce de León, [VIII marqués de Zahara, e hijo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1637-04-13 Signatura: OSUNA,CP.68,D.10 |
|
Bula de Urbano VIII sobre dispensa de parentesco de consanguinidad para el matrimonio de Luis Ponce de León, [VIII marqués de Zahara, e hijo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1637-04-13 Signatura: OSUNA,CP.68,D.11 |
|
Bula de Urbano VIII sobre dispensa de parentesco de consanguinidad para el matrimonio de Luis Ponce de León, [VIII marqués de Zahara, e hijo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1637-04-13 Signatura: OSUNA,CP.68,D.13 |
|
Bula de Urbano VIII sobre dispensa de parentesco de consanguinidad para el matrimonio de Luis Ponce de León, [VIII marqués de Zahara, e hijo... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1637-04-13 Signatura: OSUNA,CP.68,D.12 |
|
Carta de Francisco Molino, Dux de Venecia, en la que presenta respetos a Rodrigo Ponce de León, IV duque de Arcos, Capitán General de Sicili... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1646-06-05 Signatura: OSUNA,C.126,D.83 |
|
Carta de Francisco Molino, Dux de Venecia, en la que presenta respetos a Rodrigo Ponce de León, IV duque de Arcos, Capitán General de Sicili... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1646-06-05 Signatura: OSUNA,CP.67,D.18 |
|
Carta de poder concedida por Felipe IV a Rodrigo Ponce de León, IV Duque de Arcos, Capitán General del Reino de Sicilia, Virrey de Nápoles, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-10-05 Signatura: OSUNA,CP.67,D.17 |
|
Carta de poder concedida por Felipe IV a Rodrigo Ponce de León, IV duque de Arcos, Capitán General del Reino de Sicilia, Virrey de Nápoles, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1647-10-05 Signatura: OSUNA,C.126,D.82 |
|
Compra por el duque de Arcos, Joaquín Ponce de León, de 239 olivos en Los Ardales, término de Bailén, pertenencientes a Manuel de Lillo y Co... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1683-01-01 / 1739-12-31 Signatura: MAQUEDA,C.2,D.3 |
|
Compras y adjudicaciones en término de Bailén.
Compra por el duque de Arcos de 359 olivos en Donadio, término de Bailén, pertenecientes a D... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1692-06-17 Signatura: MAQUEDA,C.2,D.1 |
|
Copia simple del poder que Manuel Ponce de León Lencastre y Cárdenas, duque de Arcos, Aveyro y Maqueda, otorga a favor de Juan Francisco de ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1691-09-15 Signatura: MAQUEDA,C.1,D.24 |
|
Dispensa del Papa Inocencio X de tercer grado de consaguinidad para matrimonio de Francisco Rodrigo Ponce de León, V Duque de Arcos, y Juana... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1652-02-05 Signatura: OSUNA,CP.68,D.1 |
|
Documentos relativos a la fundación de un mayorazgo que fundó Teresa de Silva, duquesa de Arcos, en cabeza de Diego López Pacheco y sus desc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1695-01-01 / 1758-12-31 Signatura: FRIAS,C.97,D.13-22 |
|
Informe sobre los arreglos que deben hacerse a un azarbe de la Albufera de Elche, propiedad del duque de Arcos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1700-01-01 / 1799-12-31 Signatura: ASTORGA,C.10,D.18 |
|
Libramiento del Duque de Arcos y recibo del pintor Mateo Núñez de Saavedra por el precio de un cuadro mandado pintar, cuyo asunto era la tom... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1638-01-01 / 1638-12-31 Signatura: OSUNA,CT.515,D.127-131 |
|
Licencia de Antonio Cayetano, Nuncio de su Santidad el papa Pablo V, para el establecimiento de un oratorio en tierras de [Rodrigo Ponce d... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1616-06-13 Signatura: OSUNA,CP.68,D.16 |
|
Licencia de Antonio Cayetano, Nuncio de su Santidad el Papa Pablo V a Rodrigo Ponce de León, III Duque de Arcos, para la celebración de misa... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1616-06-13 Signatura: OSUNA,CP.68,D.24 |
|
Licencia de Antonio Cayetano, Nuncio de su Santidad el Papa Pablo V para el establecimiento de un oratorio en tierras del Duque de Arcos, [R... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1616-06-13 Signatura: OSUNA,CP.68,D.18 |
|
Licencia de Galeato Malescoto, Nuncio de su Santidad el Papa Clemente X para la celebración de misas por parte de Mercedarios en la capilla ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1671-12-05 Signatura: OSUNA,CP.68,D.22 |