|
Acta de toma de posesión del lugar y jurisdicción de Jeresa (Valencia) realizado por Juan de Borja, caballero de San Juan, hermano y procura... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1543-03-07 Signatura: OSUNA,CP.153,D.4 |
|
Escritura por la que Juan de Borja, [III duque de Gandía], toma posesión de la villa y ducado de Gandía (Valencia), como procurador de Franc... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1543-03-05 / 1543-03-10 Signatura: OSUNA,CP.111,D.8 |
|
Sentencia pronunciada por Miguel Camacho contra Berenguer de Bardají, barón de Estercuel y señor de Gargallo, Cañizar, Oliete y Alcaine, y l... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1515-02-08 Signatura: BARDAJI,CP.360,D.7 |
|
Bula del papa Clemente XI al rey Felipe V, comunicando la provisión del Obispado de Guadalajara, vacante por defunción de Felipe Galindo y C... Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1704-01-14 Signatura: MP-BULAS_BREVES,271 |
|
Bula del papa Inocencio XII al rey Carlos II, comunicando la provisión del Arzobispado de Manila, vacante por defunción de Felipe Pando (OP)... Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1695-11-28 Signatura: MP-BULAS_BREVES,205 |
|
Alegaciones en derecho. Memoriales ajustados. Informe judicial del pleito entre Juan y Carlos de Arellano, sobre la obligación de cumplir el... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Signatura: BORNOS,C.213,D.3 |
|
Asuntos judiciales sobre los obstáculos que impiden el uso del río de Villanueva (Cambil) para regadío; rentas de trigo para el abasto común... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1766-01-01 / 1867-12-31 Signatura: BORNOS,C.739,D.1 |
|
Breve de Clemente XI a favor de los Señores Juan Francisco Tello de Meneses y Josefa Antonia de Trasmiera y Borja, para que puedan tener ora... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1706-01-01 / 1706-12-31 Signatura: BORNOS,C.221,D.6 |
|
Breve de prorrogación de la pensión que goza el Colegio de Irlandeses de la ciudad de Salamanca, sobre los frutos y rentas del obispado de V... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-05-15 Signatura: BORNOS,C.745,D.7 |
|
Breve de Urbano VIII en favor. María Suárez de Guzmán, para que pueda entrar en el convento del Corpus Cristi en Salamanca, 4 veces al año, ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1631-01-11 Signatura: BORNOS,C.35,D.12 |
|
Breve del papa Clemente XI al rey Felipe V, exhortándole a la fundación de un Seminario en la ciudad de Manila, para cuyo fin había instado ... Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1707-10-15 Signatura: MP-BULAS_BREVES,543 |
|
Breves y licencias para oratorios domésticos de Mariana de Velasco, Diego Jacinto de Rueda, Alonso de Rueda y Francisco Alonso de Rueda. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1626-01-01 / 1688-12-31 Signatura: BORNOS,C.826,D.11 |
|
Bula a favor de la familia Ramírez de Arellano sobre derechos de la Abadía de Alcanadre. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1500-01-01 / 1599-12-31 Signatura: BORNOS,C.817,D.12 |
|
Bula de pensión y quinientos escudos de oro anuales a favor de Alonso Téllez Girón. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1585-10-05 Signatura: BORNOS,C.817,D.13 |
|
Bula del papa Clemente XI al rey Felipe V, comunicando la provisión del Arzobispado de Manila, vacante por traslado de Diego de Camacho y Áv... Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1704-04-26 / 1704-04-26 Signatura: MP-BULAS_BREVES,306 |
|
Bula del Papa Clemente XIII al Rey Carlos III, notificándole la provisión del obispado de Santa Marta, vacante por fallecimiento de Nicolás ... Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1764-08-20 Signatura: MP-BULAS_BREVES,659 |
|
Bula del papa Clemente XIV al rey Carlos III, comunicando la provisión del Obispado de Santa Marta, vacante por traslado de Agustín Camacho ... Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1771-03-04 Signatura: MP-BULAS_BREVES,579 |
|
Bula del Papa Clemente XIV al Rey Carlos III, comunicándole la provisión del arzobispado de Santa Fe, vacante por renuncia y traslado de Luc... Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1771-03-04 Signatura: MP-BULAS_BREVES,650 |
|
Bula del Papa Julio II concedida a Beatriz Galindo para la constitución del convento de la Concepción Francisca (villa de Madrid) del que so... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1503-01-01 / 1504-12-31 Signatura: BORNOS,C.691,D.1 |
|
Bula del papa Pío VI al rey Carlos III, comunicando la provisión del Arzobispado de Santa Fe, vacante por defunción de Agustín Manuel Camach... Archivo: Archivo General de Indias Fechas: 1775-03-13 Signatura: MP-BULAS_BREVES,345 |
|
Bula papal relativa a un monasterio de San Agustín, extramuros de Ávila, para que Pedro de Ávila pueda tener una capellanía. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Signatura: BORNOS,C.818,D.18 |
|
Bula pontificia de Clemente VII, dado en Roma el 10 de agosto de 1524 dispensando a Juan Lasso de la diocesis de Toledo para obtener benefic... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1524-01-01 / 1638-12-31 Signatura: BORNOS,C.362,D.3 |
|
Bulas, breves y rescriptos pontificios. Decretos de indulgencias otorgados a la Casa del Conde de Bornos, para que pueda celebrar oficios, c... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1850-01-01 / 1869-12-31 Signatura: BORNOS,C.149,D.3 |
|
Bulas, breves y rescriptos pontificios y decretos de indulgencia de la familia Ramírez de Madrid. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1483-01-01 / 1827-12-31 Signatura: BORNOS,C.681,D.4 |
|
Buleto dispensatorio de misas, hecho por su santidad por un escrúpulo o duda de Juan Francisco Tello. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1763-01-01 / 1763-12-31 Signatura: BORNOS,C.817,D.17 |