|
1. Archivo de los Duques de Osuna Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 0943 / 1882 Signatura: OSUNA |
|
1.2. Ducado de Arcos Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1176 / 1899 Signatura: OSUNA,F.2 |
|
1.6. Ducado de Medina de Rioseco Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1197-08-19 / 1836-12-31 Signatura: OSUNA,F.6 |
|
64. Archivo de los Duques de Medinaceli Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1789-01-01 / 1848-12-31 Signatura: MEDINACELI |
|
1.3.5. Marquesado de Gibraleón y Cartaya Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1095 / 1884 Signatura: OSUNA,F.3,SF.05 |
|
1.1.2. Marquesado de Peñafiel Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1451 / 1859 Signatura: OSUNA,F.1,SF.2 |
|
- Cartas sobre la administración de los estados de Benavente y Arcos que manda Fernádo Gomez Molina, administrador de dichos estados a la Du... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1807-11-09 / 1808-12-02 Signatura: JABALQUINTO,C.1,D.193-256 |
|
Arrendamientos de tierras que el Conde de Fernán-Núñez y Duque de Arcos posee en Sueca, Sollana, Albalat, Cullera, Alcira y otros lugares de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1806-01-01 / 1806-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.883,D.28 |
|
Correspondencia de administración dirigida en parte a [María Josefa Pimentel Téllez-Girón, XII condesa-duquesa de Benavente y XII duquesa de... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1785-07-19 / 1815-01-31 Signatura: OSUNA,C.1608,D.242-255 |
|
Escritura de venta otorgada por Juan de Pineda, escribano mayor de Sevilla, y María de Villafranca, su mujer, a Rodrigo Ponce de León, [III]... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1486-02-18 / 1829-07-27 Signatura: OSUNA,C.188,D.88-90 |
|
Plano de la fonda y mesón del duque de Arcos en la Isla de León. Proyecto para colocar cuarenta caballos del ejército. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1804-01-01 / 1804-12-31 Signatura: OSUNA,CP.13,D.25 |
|
Plano del proyecto de delimitación del partido judicial de Estella (Navarra), presentado por el ayuntamiento de Los Arcos (Navarra) y otros ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1885-01-01 / 1886-12-31 Signatura: MONTESCLAROS,CP.415,D.5 |
|
- Estados y relaciones de censos impuestos contra el Estado de Osuna, y redimidos.
- Idem redimidos del Estado de Arcos.
- Idem redimidos ... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1799-01-01 / 1899-12-31 Signatura: OSUNA,C.3368,D.3 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Antonio Vazquez, guarda de la Dehesa de Arcos. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1805-01-01 / 1807-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.5 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Francisco Aduan administrador de Arcos de la Frontera. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1863-01-01 / 1877-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.9 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Traslado de administradores. D. Bernardo Beltran pasa a la administración de Osuna, y Ma... Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1840-01-01 / 1841-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.10 |
|
Censos de Valencia a favor de la duquesa viuda de arcos, Teresa de Silva Hurtado de Mendoza, y del estado de Fernán-Núñez Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1745-01-01 / 1891-12-31 Signatura: FERNAN NUÑEZ,C.573,D.35-39 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Bernardino Beltran, administrador. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1835-01-01 / 1878-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.13 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Cayetano Espinosa y Ortiz, guarda de a pie. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1865-01-01 / 1866-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.4 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Francisco Archan administrador, concesión de aumento de sueldo. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1865-01-01 / 1865-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.7 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. D. Gaspar Soria y Medina, oficial de libros. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1848-01-01 / 1869-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.6 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Dña. Angustias Espinosa y Ortiz, portera de la administración. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1867-01-01 / 1867-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.1 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Dña. Teresa Carreras, viuda de D. Manuel Mosquera, concesión de viudedad. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1807-01-01 / 1807-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.12 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. Francisco Paulo López, guarda. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1844-01-01 / 1844-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.11 |
|
Estado de Arcos. Personal. Administración de Arcos. José Venegas Peñas guarda montado. Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza Fechas: 1866-01-01 / 1867-12-31 Signatura: OSUNA,SERIEA,C.1269(3),D.9.3 |